Sociální družstvo Střecha má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sociální družstvo Střecha (06518907) je Družstvo. Sídlí na adrese Počernická 329/94, 10800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 10. 2017 a je stále aktivní. Sociální družstvo Střecha má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Sociální družstvo Střecha nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sociální družstvo Střecha na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 10. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 8590 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06518907 | |
Jméno: | Sociální družstvo Střecha | |
Právní forma: | Družstvo | 12.10.2017 |
Zapsána dne: | 12.10.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Počernická 329/94, Praha 10800, Česká republika | 12.10.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.10.2017 |
hostinská činnost | 12.10.2017 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 12.10.2017 |
předseda představenstva | Filip Hausknecht |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2023 |
Adresa | Čajkovského 1671/25, 13000 Praha |
místopředseda představenstva | Petra Valná |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2023 |
Adresa | Švermovská 217, 27341 Brandýsek |
místopředseda představenstva | Arťom Korjagin |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2023 |
Adresa | Počernická 329/94, 10800 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Petra Valná |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2019 do 4.10.2023 |
Adresa | Švermovská 217, 27341 Brandýsek |
místopředseda představenstva | Filip Hausknecht |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2019 do 4.10.2023 |
Adresa | Čajkovského 1671/25, 13000 Praha |
místopředseda představenstva | Arťom Korjagin |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2019 do 4.10.2023 |
Adresa | Počernická 329/94, 10800 Praha |
místopředseda představenstva | Jan Gažda |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2019 do 4.10.2023 |
Adresa | Ivana Olbrachta 965/16, 50002 Hradec Králové |
předsedkyně představenstva | Layla Bartheldi |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2021 do 4.10.2023 |
Adresa | Roháčova 255/4, 13000 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Anastasie Suk Molozina |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2021 do 4.10.2023 |
Adresa | U třešňovky 1860/3, 18200 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Anastasie Molozina |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2019 do 21.8.2021 |
Adresa | U třešňovky 1860/3, 18200 Praha |
předsedkyně představenstva | Layla Bartheldi |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2021 do 8.8.2021 |
Adresa | Devotyho 804, 53002 Pardubice |
předsedkyně představenstva | Petra Layla Bartheldi |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2019 do 6.8.2021 |
Adresa | Devotyho 804, 53002 Pardubice |
předseda představenstva | Arťom Korjagin |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2019 do 7.5.2019 |
Adresa | Počernická 329/94, 10800 Praha |
člen představenstva | Jan Gažda |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2019 do 7.5.2019 |
Adresa | Ivana Olbrachta 965/16, 50002 Hradec Králové |
člen představenstva | Anastasie Molozina |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2019 do 7.5.2019 |
Adresa | U třešňovky 1860/3, 18200 Praha |
člen představenstva | Filip Hausknecht |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2019 do 7.5.2019 |
Adresa | Čajkovského 1671/25, 13000 Praha |
člen představenstva | Petra Layla Bartheldi |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2019 do 7.5.2019 |
Adresa | Devotyho 804, 53002 Pardubice |
člen představenstva | Petra Layla Bartheldi |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2017 do 24.4.2019 |
Adresa | Devotyho 804, 53002 Pardubice |
člen představenstva | Filip Hausknecht |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2017 do 24.4.2019 |
Adresa | Čajkovského 1671/25, 13000 Praha |
člen představenstva | Anastasie Molozina |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2017 do 24.4.2019 |
Adresa | U třešňovky 1860/3, 18200 Praha |
člen představenstva | Jan Gažda |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2017 do 24.4.2019 |
Adresa | Ivana Olbrachta 965/16, 50002 Hradec Králové |
předseda představenstva | Arťom Korjagin |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2017 do 24.4.2019 |
Adresa | Počernická 329/94, 10800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 06518907 |
---|---|
Jméno: | Sociální družstvo Střecha |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 12. 10. 2017 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Počernická 329/94, Praha 10800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 10. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Petra Layla Bartheldi |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Filip Hausknecht |
Člen statutárního orgánu: | Anastasie Molozina |
Člen statutárního orgánu: | Jan Gažda |
Člen statutárního orgánu: | Arťom Korjagin |
Člen statutárního orgánu: | Petra Valná |
IČO: | 06518907 |
---|---|
Firma: | Sociální družstvo Střecha |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 10. 2017 |
Sídlo: | Počernická 329/94, Praha 10800 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Fotografické činnosti |
Ostatní vzdělávání |