SOB & SOB, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SOB & SOB, s.r.o. (25506960) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Teslova 416/7, 61900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 1997 SOB & SOB, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SOB & SOB, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SOB & SOB, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 11. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28096 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25506960 | |
Jméno: | SOB & SOB, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.11.1997 |
Zapsána dne: | 10.11.1997 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.11.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.4.2009 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 15.4.2009 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 19.12.2001 - 15.4.2009 |
vedení účetnictví | 31.1.2000 - 20.10.2001 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.11.1997 - 15.4.2009 |
poradenská činnost v oblasti ekonomiky a řízení | 10.11.1997 - 15.4.2009 |
jednatel | Ing. Pavel Měřínský |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 |
Adresa | II. odboje 152/17, 68201 Vyškov |
jednatel | Ing. Iveta Měřínská |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2008 |
Adresa | II. odboje 152/17, 68201 Vyškov |
jednatel | Ing. Pavel Měřínský |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1997 do 15.4.2009 |
Adresa | Volfova 9, 61200 Brno |
jednatel | ing. Petra Stejskalová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2003 do 1.4.2008 |
Adresa | Poděbradova 56, 61200 Brno |
jednatel | ing. Petra Vedrová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1997 do 6.12.2003 |
Adresa | Poděbradova 56, 61200 Brno |
IČO: | 25506960 |
---|---|
Firma: | SOB & SOB, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 11. 1997 |
Sídlo: | Teslova 416/7, Brno 61900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Sportovní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |