SNYDERS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SNYDERS a.s. (28979087) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Petřínská 489/5, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 10. 2009 SNYDERS a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SNYDERS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SNYDERS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 10. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 15656 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28979087 | |
Jméno: | SNYDERS a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 22.10.2009 |
Zapsána dne: | 22.10.2009 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.10.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 13.9.2022 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 22.10.2009 - 13.9.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Petřínská 489/5, Praha 5 15000, Česká republika | 22.4.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 22.10.2009 - 22.4.2010 |
člen správní rady | Jiří Matela |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2022 |
Adresa | Na Maninách 1590/29, 17000 Praha |
Člen představenstva | Jiří Matela |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2018 do 13.9.2022 |
Adresa | Na Maninách 1590/29, 17000 Praha |
člen představenstva | Andrea Aulehlová |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2015 do 9.6.2018 |
Adresa | Václavská 261, 68352 Křenovice |
člen představenstva | Andrea Aulehlová |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2015 do 9.6.2018 |
Adresa | Václavská 261, 68352 Křenovice |
člen představenstva | Andrea Aulehlová |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2010 do 28.11.2015 |
Adresa | Václavská 261, 68352 Křenovice |
člen představenstva | Michala Kubošková |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2009 do 22.4.2010 |
Adresa | Ústavní 131, 18100 Praha 8 |
IČO: | 28979087 |
---|---|
Firma: | SNYDERS a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 10. 2009 |
Sídlo: | Petřínská 489/5, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |