Smrček Z - Con, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Smrček Z - Con, s.r.o. (25304461) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Herčíkova 2480/10, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 1996 a je stále aktivní. Smrček Z - Con, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Smrček Z - Con, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Smrček Z - Con, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 7. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23678 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25304461 | |
Jméno: | Smrček Z - Con, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.7.1996 |
Zapsána dne: | 3.7.1996 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 20.6.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.7.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Herčíkova 2480/10, Brno 61200, Česká republika | 21.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Herčíkova 10, Brno 61200, Česká republika | 3.7.1996 - 21.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.6.2014 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 20.6.2014 |
Podnikání v nakládání s nebezpečnými odpady | 20.6.2014 |
hlídání dětí | 3.7.1996 - 16.4.2008 |
servis zdravotnické techniky | 3.7.1996 - 20.6.2014 |
prodej zdravotnického materiálu | 3.7.1996 - 20.6.2014 |
pronájem nebytových prostor | 3.7.1996 - 20.6.2014 |
jednatel | Roman Smrček |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 |
Adresa | 102, 66403 Podolí |
jednatel | Michal Smrček |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 |
Adresa | Družstevní 1197/15, 62100 Brno |
jednatel | Michal Smrček |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1997 do 21.9.2016 |
Adresa | Družstevní 15, Brno |
jednatel | Roman Smrček |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2008 do 21.9.2016 |
Adresa | 102, 66403 Podolí |
jednatel | MUDr. Miroslav Přívara |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.1996 do 17.6.1997 |
Adresa | Velkopavlovická 11, 62900 Brno |
jednatel | Oldřich Smrček |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.1996 do 17.6.1997 |
Adresa | Družstevní 15, 62100 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25304461 |
---|---|
Jméno: | Smrček Z - Con, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 7. 1996 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 26. 10. 2011 |
Přerušeno od | 11. 1. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 5. 5. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Smrček |
---|
IČO: | 25304461 |
---|---|
Firma: | Smrček Z - Con, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 7. 1996 |
Sídlo: | Herčíkova 2480/10, Brno 61200 |
---|
Výroba komunikačních zařízení |
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Odstraňování nebezpečných odpadů |
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky |
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |