Šmoulka, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Šmoulka, z. s. (01773852) je Spolek. Sídlí na adrese Dlouhé vrchy 264/7, 64400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2016 a je stále aktivní. Šmoulka, z. s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Šmoulka, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Šmoulka, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 12. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 22196 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01773852 | |
Jméno: | Šmoulka, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 21.12.2016 |
Zapsána dne: | 21.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dlouhé vrchy 264/7, Brno 64400, Česká republika | 21.12.2016 |
---|
místopředseda | Tereza Křipská |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2017 |
Adresa | Křenová 235/68, 60200 Brno |
hospodář | Patrik Knesl |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2018 |
Adresa | Křenová 235/68, 60200 Brno |
předseda | ING. Lukáš Šlampa |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2019 |
Adresa | Dlouhé vrchy 264/7, 64400 Brno |
předseda | ING. Lukáš Šlampa |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 16.6.2019 |
Adresa | Antonínská 557/10, 60200 Brno |
hospodář | ING. Hana Šlampová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 15.5.2018 |
Adresa | Dlouhé vrchy 264/7, 64400 Brno |
místopředseda | Tereza Křipská |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 3.2.2017 |
Adresa | Krajní 2317/19, 67801 Blansko |
místopředseda | Tereza Křipská |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 3.2.2017 |
Adresa | Krajní 2317/19, 67801 Blansko |
IČO (identifikační číslo): | 01773852 |
---|---|
Jméno: | Šmoulka, z. s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 21. 12. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Dlouhé vrchy 264/7, Brno 64400 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 12. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Šlampa |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tereza Křipská |
Člen statutárního orgánu: | Patrik Knesl |
IČO: | 01773852 |
---|---|
Firma: | Šmoulka, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Útěchov |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 12. 2016 |
Sídlo: | Dlouhé vrchy 264/7, Brno 64400 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní vzdělávání |
Sociální služby poskytované dětem |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |
Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |