SMO, městská akciová společnost Orlová má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SMO, městská akciová společnost Orlová (60793163) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Okružní 988, 73514 Orlová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 5. 1995 a je stále aktivní. SMO, městská akciová společnost Orlová má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SMO, městská akciová společnost Orlová nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SMO, městská akciová společnost Orlová na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 5. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1017 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60793163 | |
Jméno: | SMO, městská akciová společnost Orlová | |
Právní forma: | Akciová společnost | 30.5.1995 |
Zapsána dne: | 30.5.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.3.2015 | |
Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady přijal dne 22.8.2012 rozhodnutí o snížení základního kapitálu takto: 1. Jediný akcionář snižuje základní kapitál společnosti ze stávajících 269 312 000,-Kč, slovy: dvou set šedesáti devíti miliónů tři sta dvanácti tisíc korun českých, o 40 000 000,-Kč, slovy: čtyřicet miliónů korun českých, na 229 312 000,-Kč, slovy: dvě stě dvacet devět miliónů tři sta dvanáct tisíc korun českých). 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a rozhodnutí jediného akcionáře o vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu jedinému akcionáři. 3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři. 4. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie z dosavadní výše 26 931 200,-Kč, slovy: dvacet šest miliónů devět set třicet jedna tisíc dvě stě korun českých) na novou výši 22 931 200,-Kč, slovy: dvacet dva miliónů devět set třicet jedna tisíc dvě stě korun českých. 5. Lhůta pro předložení akcie činí 30 (třicet) dní ode dne, kdy představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady k předložení akcie za účelem její výměny podle ustanovení § 213a odst. 2 obchodního zákoníku. | 10.9.2012 - 6.3.2013 | |
plnicí stěna - technická vybavenost na pozemku parcelního čísla 202/8 - zastavěná plocha v katastrálním území Poruba u Orlové, obec Orlová, inventární číslo 756/b | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
zpevněné plochy - inventární číslo 756/a | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
autodílna zděná - občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla 202/4 -zastavěná plocha v katastrálním území Poruba u Orlové, obec Orlová, inventární číslo 759 | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
ostatní stavební objekt - sklad PHM na pozemku parcelního čísla 187 - zastavěná plocha v katastrálním území Poruba u Orlové, obec Orlová, inventární číslo 760 | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
přístřešek pro palivo - občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla 202/7 - zastavěná plocha v katastrálním území Poruba u Orlové, obec Orlová, inventární číslo 747 | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
kanalizační přípojka - inventární číslo 757/a | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
šachta kanalizační - 2 ks - inventární číslo 757/b | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
Tento nepeněžitý vklad byl oceněn dvěmi znaleckými posudky, a to nemovitosti znaleckým posudkem soudního znalce Františka Bosáka a dne 15.12.1998, č. 342-96 a znaleckým posudkem znalce Petra Poledníka, č. 811-121/98 ze dne 11.12.1998 a dále znaleckým posudkem na stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu znalce Doc.PhDr. Ing. Jana Novotného, CSc. ze dne 12.4.1999, č. 222c/99 a Ing. Michala Krče, CSc. ze dne 15.2.1999, č. 05-99. | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
Schvaluje ocenění výše specifikovaného nepeněžitého vkladu na základě znaleckého posudku Doc.PhDr. Ing. Jana Novotného, CSc. ze dne 12.4.1999 na částku ve výši 3,080.000,-Kč, slovy: třimiliónyosmdesáttisíc korun českých. | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta činí 30 (třicet) dnů. Lhůta pro upisování se stanoví tak, že lhůta 30-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy rozhodnutí o zvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodním rejstříku, tedy ode dne právní moci usnesení o povolení zápisu. | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 22.6.1999 o zvýšení základního jmění o 3,080.000,-Kč a to upsáním 3 ks (slovy: tří kusů:) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč a 80 ks (slovy: osmdesát kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jedentisíc korun českých. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
Emisní kurs upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jedentisíc korun českých činí 1.000,-Kč, slovy: jedentisíc korun českých a upisované akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilión korun českých činí 1,000.000,-Kč, hodnota celé emise upisovaných akcií činí 3,080.000,-Kč. | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění se uskuteční bez veřejné výzvy k upisování akcií vložením nepeněžitého vkladu akcionáře, tedy Města Orlova. | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
Předmět nepeněžitého vkladu: - budova čp. 381 na pozemku parcelního čísla 202/6, 202/7 - zastavěná plocha v katastrálním území Poruba u Orlové, obec Orlová, inventární číslo 745 | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
vodovodní přípojka - inventární číslo 745/a | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
ocelové schodiště - inventární číslo 745/b | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
žumpa - inventární číslo 745/c | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
zděná garáž na pozemku parcelního čísla 202/5 - zastavěná plocha v katastrálním území Poruba u Orlové, obec Orlová, inventární číslo 756 | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
zděná garáž a zámečnická dílna na pozemku parcelního čísla 202/3 - zastavěná plocha v katastrálním území Poruba u Orlové, obec Orlová, inventární číslo 756 | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
zděná dílna - inventární číslo 756 | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
želbetonová rampa na pozemku parcelního čísla 202/2 - zastavěná plocha v katastrálním území Poruba u Orlové, obec Orlová, inventární číslo 756 | 30.7.1999 - 16.12.1999 | |
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 28.9.1998 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 47,494.000,- Kč, a) část zvýšení bude provedeno novým peněžitým vkladem upisovatele - jediného akcionáře ve výši 29,337.000,- Kč, slovy: dvacetdevětmiliónůtřistatřicetsedmtisíc korun českých b) na další zvýšení základního jmění ve výši 18,157.000,- Kč, slovy: osmnáctmiliónůstopadesátsedmtisíc korun českých vkládá jediný akcionář svou pohledávku vůči společnosti ve výše uvedené nominální hodnotě s tím, že souhlas k vložení této pohledávky byl dán ve smyslu ust. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku rozhodnutím jediného akcionáře; Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění se nepřipouští; | 26.10.1998 - 25.1.1999 | |
Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedeno upsáním 47 ks nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilión korun českých a 494 ks nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých; | 26.10.1998 - 25.1.1999 | |
Emisní kurs upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých a upisované akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč pak činí 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilión korun českých; hodnota celé emise upisovaných akcií činí 47,494.000,- Kč, slovy: čtyřicetsedmmiliónůčtyřistadevadesátčtyřitisíce korun českých; | 26.10.1998 - 25.1.1999 | |
Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta pro úpis akcií činí třicet dnů od zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku; Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité peněžní hodnoty upsaných akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky, expozitura Orlová, číslo 193554960277/0100 ve lhůtě do třiceti dnů od upsání akcií; Vklad pohledávky je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky ve výše stanovené lhůtě a místem pro úpis je rovněž sídlo upisovatele - vkladatele; Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení bude zapsáno do obchodního rejstříku. | 26.10.1998 - 25.1.1999 | |
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 22.7.1998 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 36,837.000,- Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští. | 25.8.1998 - 9.10.1998 | |
Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedeno upsáním 36 ks nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilión korun českých a 837 ks nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých; | 25.8.1998 - 9.10.1998 | |
Emisní kurs upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých a upisované akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč pak činí 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilión korun českých; hodnota celé emise upisovaných akcií činí 36,837.000,- Kč, slovy: třicetšestmiliónůosmsettřicetsedmtisíc korun českých; | 25.8.1998 - 9.10.1998 | |
Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta pro úpis akcií činí třicet dnů od zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku; | 25.8.1998 - 9.10.1998 | |
Upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky, expozitura Orlová, číslo 193554960277/0100 ve lhůtě do třiceti dnů od upsání akcií; | 25.8.1998 - 9.10.1998 | |
Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení bude zapsáno do obchodního rejstříku; | 25.8.1998 - 9.10.1998 | |
Ukládá představenstvu společnosti, aby do třiceti dnů od tohoto rozhodnutí podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. | 25.8.1998 - 9.10.1998 | |
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti, ze dne 29.1.1997 bylo rozhodnutí o zvýšení zákl. jmění společnosti 188.000.000,-Kč a to upsáním 188 kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Emisní kurs upisované akcie činí 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilión korun českých, hodnota celé emise upisovaných akcií činí 188,000.000,-Kč. Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění se uskuteční bez veřejné výzvy k upisování akcií vložením nepeněžitých vkladů akcionáře, tedy Městem Orlová. Stanoví lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, a to do 30-ti dnů od zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a místo splacení je sídlo upisovatele. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta činí 30 (třicet) dnů. Lhůta pro upisování se stanoví tak, že lhůta rozhodnutí o zvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodním rejstříku, tedy ode dne právní moci usnesení o povolení zápisu. Emisní kurs činí 1,000.000,-Kč (1 akcie). | 30.7.1997 - 9.10.1998 | |
Jediný akcionář: Město Orlová Osvobození čp. 796 735 14 Orlová Lutyně | 14.3.1997 - 5.3.2015 | |
Základní jmění je tvořeno nepeněžitým vkladem. | 30.5.1995 - 4.12.1995 |
Základní kapitál | 229 312 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 6.3.2013 | |
Základní kapitál | 269 312 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.1.1999 - 6.3.2013 | |
Základní kapitál | 221 818 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.1.1998 - 25.1.1999 | |
Základní kapitál | 33 818 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.12.1995 - 22.1.1998 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.5.1995 - 4.12.1995 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 22 931 200 Kč | 10 | 6.3.2013 |
kmenové akcie na jméno | 26 931 200 Kč | 10 | 16.3.2009 - 6.3.2013 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 235 | 25.1.1999 - 16.3.2009 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 34 312 | 25.1.1999 - 16.3.2009 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 188 | 22.1.1998 - 25.1.1999 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 33 818 | 22.1.1998 - 25.1.1999 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 33 818 | 4.12.1995 - 22.1.1998 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 000 | 30.5.1995 - 4.12.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Okružní 988, Orlová 73514, Česká republika | 15.10.2013 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Okružní čp. , Orlová-Lutyně , Česká republika | 1.1.2001 - 15.10.2013 |
Adresa: | , Orlová-Lutyně čp. 793 , Česká republika | 4.12.1995 - 1.1.2001 |
Adresa: | Orlová, Osvobození 796 , Orlová-Lutyně, Městský úřad , Česká republika | 30.5.1995 - 4.12.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti: -poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení -provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -zprostředkování obchodu a služeb -velkoobchod a maloobchod -skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -pronájem a půjčování věcí movitých -reklamní činnost, marketing, mediální zastoupen -provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti -poskytování technických služeb -opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel -poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu -poskytování služeb pro rodinu a domácnost | 30.8.2023 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 30.8.2023 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 30.8.2023 |
výroba elektřiny | 30.6.2017 |
Vodoinstalatérství, topenářství | 22.11.2014 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 22.11.2014 - 30.8.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.8.2011 - 30.8.2023 |
zámečnictví, nástrojářství | 18.8.2011 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 18.8.2011 |
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW | 2.8.2005 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 10.2.2005 |
silniční motorová doprava osobní | 30.3.2004 |
výroba, opravy a montáž měřidel | 30.3.2004 |
hostinská činnost | 26.9.2001 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 15.5.2001 - 6.9.2002 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 15.5.2001 - 10.2.2005 |
správa a údržba nemovitostí | 15.5.2001 - 18.8.2011 |
zprostředkování služeb | 15.5.2001 - 18.8.2011 |
technické činnosti v dopravě | 15.5.2001 - 18.8.2011 |
poskytování technických služeb | 15.5.2001 - 18.8.2011 |
přípravné práce pro stavby | 15.5.2001 - 18.8.2011 |
reklamní činnost a marketing | 15.5.2001 - 18.8.2011 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 15.5.2001 - 18.8.2011 |
silniční motorová doprava nákladní | 15.5.2001 |
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici | 15.5.2001 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení | 15.5.2001 - 18.8.2011 |
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb | 15.5.2001 - 18.8.2011 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 15.5.2001 - 18.8.2011 |
podnikání v oblasti nakládání s kaly ze septiků a žump | 4.4.2000 - 15.5.2001 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 25.1.1999 - 6.9.2002 |
inženýrsko investorská činnost | 17.12.1997 - 15.5.2001 |
odchyt toulavých zvířat | 30.7.1997 - 15.5.2001 |
provozování útulku pro zvířata | 30.7.1997 - 15.5.2001 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 30.7.1997 |
výroba tepla | 14.3.1997 |
rozvod tepla | 14.3.1997 |
vodoinstalatérství | 31.5.1996 - 6.9.2002 |
montáž, úprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí | 31.5.1996 - 15.5.2001 |
zednictví | 31.5.1996 - 6.9.2002 |
nakládání s odpady | 31.5.1996 - 15.5.2001 |
silniční motorová doprava | 31.5.1996 - 15.5.2001 |
provozování veřejných tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici | 31.5.1996 - 15.5.2001 |
zámečnictví | 31.5.1996 - 18.8.2011 |
služby na úseku údržby místních komunikací a veřejných ploch | 4.12.1995 - 15.5.2001 |
stolařské práce | 4.12.1995 - 15.5.2001 |
údržba a provoz veřejných sociálních zařízení | 4.12.1995 - 15.5.2001 |
pomocné stavební práce | 4.12.1995 - 15.5.2001 |
reklamní činnost | 4.12.1995 - 15.5.2001 |
vedení účetnictví | 30.5.1995 - 15.5.2001 |
administrativní práce | 30.5.1995 - 15.5.2001 |
správa movitého a nemovitého majetku | 30.5.1995 - 15.5.2001 |
koupě zboží za účelem jeho další prodeje a prodej | 30.5.1995 - 15.5.2001 |
zprostředkovatelská činnost | 30.5.1995 - 15.5.2001 |
provozování garáží a odstavných ploch | 30.5.1995 - 15.5.2001 |
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor | 30.5.1995 - 15.5.2001 |
realitní činnost | 30.5.1995 - 18.8.2011 |
místopředseda představenstva | Ing. Martin Klosko |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 |
Adresa | Boční 1444, 73514 Orlová |
předseda představenstva | Ing. René Kolek |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2023 |
Adresa | Třešňová 1278, 73514 Orlová |
člen představenstva | Tomáš Maceček |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2022 |
Adresa | Slezská 515, 73514 Orlová |
místopředseda představenstva | Ing. Martin Klosko |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2022 do 5.3.2024 |
Adresa | Boční 1444, 73514 Orlová |
předseda představenstva | Karel Volf |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2019 do 31.5.2023 |
Adresa | 17. listopadu 868, 73511 Orlová |
člen představenstva | Ing. Martin Klosko |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2019 do 4.4.2022 |
Adresa | Boční 1444, 73514 Orlová |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Muroň |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2019 do 7.1.2022 |
Adresa | 487, 73904 Raškovice |
člen představenstva | Ing. Jan Muroň |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2018 do 29.1.2019 |
Adresa | 487, 73904 Raškovice |
předseda představenstva | Bc. Martin Klčo MBA |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 29.1.2019 |
Adresa | Na Kopečku 1363, 73514 Orlová |
místopředseda představenstva | Ing. Michal Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2015 do 29.1.2019 |
Adresa | Masarykova třída 956, 73514 Orlová |
člen představenstva | Jaroslav Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2013 do 10.12.2018 |
Adresa | K Rybníku 522, 73514 Orlová |
předseda představenstva | Martin Klčo |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2017 do 27.4.2018 |
Adresa | Na Kopečku 1363, 73514 Orlová |
předseda představenstva | Martin Klčo |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2013 do 28.6.2017 |
Adresa | Na Kopečku 1363, 73514 Orlová |
místopředseda představenstva | Miroslav Chlubna |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2013 do 17.3.2015 |
Adresa | Masarykova třída 1007, 73514 Orlová |
předseda představenstva | Waldemar Danělišyn |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2013 do 13.11.2013 |
Adresa | K Rybníku 1308, 73514 Orlová |
místopředseda představenstva | Martin Klčo |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2013 do 13.11.2013 |
Adresa | Na Kopečku 1363, 73514 Orlová |
místopředseda představenstva | Martin Klčo |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2013 do 15.10.2013 |
Adresa | Březová 543, 73514 Orlová |
člen představenstva | David Mališ |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2013 do 15.10.2013 |
Adresa | Polní 966, 73514 Orlová |
místopředseda představenstva | Ing. Alfred Roik CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 2.4.2013 |
Adresa | Květinová 1052/49, 72100 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Waldemar Danělišyn |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2011 do 2.4.2013 |
Adresa | K Rybníku 1308, 73514 Orlová |
člen představenstva | Ing. Radomír Juřica |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 2.4.2013 |
Adresa | Lesní 818, 73514 Orlová |
předseda představenstva | JUDr. Jaromír Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 2.4.2013 |
Adresa | M. Ryšky 834, 73514 Orlová |
člen představenstva | Vladimír Cigánek |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2013 do 2.4.2013 |
Adresa | Na Bunčáku 1018/1, 71000 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Vladimír Cigánek |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2008 do 21.2.2013 |
Adresa | Na Bunčáku 1018/1, 71000 Ostrava |
předseda představenstva | JUDr. Jaromír Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2008 do 25.7.2012 |
Adresa | M. Ryšky 834, 73514 Orlová |
místopředseda představenstva | Ing. Alfred Roik CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2008 do 25.7.2012 |
Adresa | Květinová 1052/49, 72100 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Radomír Juřica |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2008 do 25.7.2012 |
Adresa | Lesní 818, 73514 Orlová |
člen představenstva | Karel Posířil |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2008 do 25.7.2011 |
Adresa | Sousedská 663, 73514 Orlová |
člen představenstva | Rudolf Skulina |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2007 do 26.9.2008 |
Adresa | Červinská 76, 73553 Dolní Lutyně |
člen představenstva | Mgr. Vladimír Trnavský |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2007 do 29.5.2008 |
Adresa | Ciolkovského 445/11, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Ing. Ivo Kotaba |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2007 do 29.5.2008 |
Adresa | V Zimném dole 713, 73511 Orlová |
předseda představenstva | Mgr. Dagmar Horváthová |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2007 do 29.5.2008 |
Adresa | Ke Studánce 1029, 73514 Orlová |
člen představenstva | Ing. Ludmila Běťáková |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2007 do 29.5.2008 |
Adresa | Okružní 920, 73514 Orlová |
předseda představenstva | Mgr. Dagmar Horváthová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2003 do 7.6.2007 |
Adresa | Ke Studánce 1029, 73514 Orlová |
místopředseda představenstva | Ing. Ivo Kotaba |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2003 do 7.6.2007 |
Adresa | V Zimném dole 713, 73511 Orlová |
člen představenstva | Mgr. Vladislav Szkandera |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2003 do 7.6.2007 |
Adresa | Na Kopečku 482, 73514 Orlová |
člen představenstva | Petr Brzezny |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2003 do 7.6.2007 |
Adresa | Zahradní 288, 73514 Orlová |
člen představenstva | Ing. Waldemar Danělišyn |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2007 do 7.6.2007 |
Adresa | K Rybníku 1308, 73514 Orlová |
člen představenstva | Ing. Waldemar Danělišyn |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2003 do 17.1.2007 |
Adresa | Lesní 809, 73514 Orlová |
předseda představenstva | Ing. Waldemar Danělišyn |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2003 do 4.10.2003 |
Adresa | Lesní 809, 73514 Orlová |
člen představenstva | Mgr. Dagmar Horváthová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2003 do 4.10.2003 |
Adresa | Ke Studánce 1029, 73514 Orlová |
člen představenstva | Mgr. Vladislav Szkandera |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2003 do 4.10.2003 |
Adresa | Petra Cingra 482, 73511 Orlová |
místopředseda představenstva | Ing. Ivo Kotaba |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 4.10.2003 |
Adresa | V Zimním dole , Orlová-Lazy |
člen představenstva | Stanislava Marcalíková |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 4.10.2003 |
Adresa | Energetiků čp. , Orlová-Lutyně |
předseda představenstva | JUDr. Vladimír Farana |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 4.6.2003 |
Adresa | U Kapličky , Orlová-Lutyně |
člen představenstva | Petr Havlásek |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 4.6.2003 |
Adresa | Puškinova , Havířov-Město |
člen představenstva | Pavel Gálik |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2002 do 20.3.2003 |
Adresa | Na Výsluní , Orlová-Lutyně |
člen představenstva | Pavel Gálik |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 13.8.2002 |
Adresa | Lidická čp. , Orlová-Město |
místopředseda představenstva | Ing. Ivo Kotaba |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.1998 do 26.5.1999 |
Adresa | V Zimném dole , Orlová-Lazy |
člen představenstva | Stanislava Marcalíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.1997 do 26.5.1999 |
Adresa | Energetiků 941, 73514 Orlová |
člen představenstva | Marie Antoszyková |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.1997 do 26.5.1999 |
Adresa | Polní 33, 73514 Orlová |
předseda představenstva | Ing. Bohumír Bobák |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1995 do 26.5.1999 |
Adresa | Na Olmovci 189 , Orlová-Lutyně |
člen představenstva | Marián Štětina |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1995 do 26.5.1999 |
Adresa | , Orlová-Lutyně čp. 757 |
člen představenstva | JUDr. Vladimír Farana |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1995 do 26.5.1999 |
Adresa | , Orlová-Lutyně čp. 970 |
místopředseda představenstva | Ing. Ivo Kotaba |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1995 do 25.8.1998 |
Adresa | Květinová ul. 893 , Orlová-Lutyně |
člen představenstva | Petr Brzezný |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1995 do 17.12.1997 |
Adresa | Zahradní 288 , Orlová-Lutyně |
člen představenstva | Doc.Ing. Václav Kafka CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1995 do 17.12.1997 |
Adresa | , Orlová-Lutyně čp. 732 |
člen představenstva | Ing. Dagmar Brokešová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1995 do 14.3.1997 |
Adresa | kpt. Jaroše č. 784 , Orlová-Lutyně |
IČO (identifikační číslo): | 60793163 |
---|---|
Jméno: | SMO, městská akciová společnost Orlová |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 30. 5. 1995 |
Celkový počet živností: | 40 |
Aktivních živností: | 11 |
Sídlo: | Okružní 988, Orlová 73514 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 11. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 3. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 10. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 10. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 10. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 10. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 9. 7. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 9. 7. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 9. 7. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 27. 6. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Klosko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. René Kolek |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Maceček |
IČO: | 60793163 |
---|---|
Firma: | SMO, městská akciová společnost Orlová |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Orlová |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Veřejné podniky nefinanční |
Datum vzniku: | 30. 5. 1995 |
Sídlo: | Okružní 988, Orlová 73514 |
---|
Chov zvířat pro zájmový chov |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Provozování sportovních zařízení |
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu |