SMI-ČR stavební s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SMI-ČR stavební s.r.o. (26432633) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tomkova 49, 54954 Police nad Metují. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 2. 2001 a je stále aktivní. SMI-ČR stavební s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SMI-ČR stavební s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SMI-ČR stavební s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 2. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 81778 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26432633 | |
Jméno: | GESL Elektronik, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.2.2001 |
Zapsána dne: | 6.2.2001 | |
Valná hromada společnosti konaná dne 12. listopadu 2019 rozhodla o zrušení společnosti s likvidací. Stejným dnem společnost vstoupila do likvidace. | 12.11.2019 - 15.7.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.2.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tomkova 49, Police nad Metují 54954, Česká republika | 15.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Sanderova 1366/26, Praha 17000, Česká republika | 8.11.2017 - 15.7.2020 |
Adresa: | 1366, Praha 17000, Česká republika | 30.3.2015 - 8.11.2017 |
Adresa: | Holešovický přístav 1366, Praha 7 17000, Česká republika | 23.8.2003 - 30.3.2015 |
Adresa: | 119, Líbeznice 25065, Česká republika | 6.2.2001 - 23.8.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.7.2020 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 15.7.2020 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.2.2001 - 15.7.2020 |
jednatel | Martin Sajfríd |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | Bratří Čapků 151, 55001 Broumov |
jednatel | Martin Slivka |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2015 do 15.7.2020 |
Adresa | Sokolovská 14/324, 19000 Praha |
jednatel | Karel Geblt |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2016 do 15.7.2020 |
Adresa | Nádražní 304, 26711 Vráž |
jednatel | Karel Geblt |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2015 do 2.3.2016 |
Adresa | Ambrožova 1852/7, 13000 Praha |
jednatel | Martin Slivka |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2015 do 2.12.2015 |
Adresa | U vysočanského pivovaru 459/17, 19000 Praha |
jednatel | Martin Slivka |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2003 do 30.3.2015 |
Adresa | U vysočanského pivovaru 17/459, 19000 Praha 9 |
jednatel | Karel Geblt |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2003 do 30.3.2015 |
Adresa | Ambrožova 7/1852, 13000 Praha 3 |
jednatel | Petr Šaroch |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2001 do 23.8.2003 |
Adresa | Vlkova 538/42, Praha 3 |
IČO (identifikační číslo): | 26432633 |
---|---|
Jméno: | SMI-ČR stavební s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 2. 2001 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Tomkova 49, Police nad Metují 54954 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 7. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Sajfríd |
---|
IČO: | 26432633 |
---|---|
Firma: | SMI-ČR stavební s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Police nad Metují |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 2. 2001 |
Sídlo: | Tomkova 49, Police nad Metují 54954 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |