SMESTAV s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SMESTAV s.r.o. (27939561) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 197, 26717 Mořina. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 8. 2007 a je stále aktivní. SMESTAV s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SMESTAV s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SMESTAV s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 8. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 127978 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27939561 | |
Jméno: | SMESTAV s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.8.2007 |
Zapsána dne: | 29.8.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 29.8.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 197, Mořina 26717, Česká republika | 29.8.2007 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.3.2019 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 20.3.2019 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 20.3.2019 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 20.3.2019 - 20.3.2019 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 29.8.2007 - 20.3.2019 |
realitní činnost | 29.8.2007 - 20.3.2019 |
zprostředkování obchodu a služeb | 29.8.2007 - 20.3.2019 |
jednatel | Radek Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2019 |
Adresa | 197, 26717 Mořina |
jednatel | Radek Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2007 do 25.5.2019 |
Adresa | 197, 26717 Mořina |
IČO (identifikační číslo): | 27939561 |
---|---|
Jméno: | SMESTAV s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 8. 2007 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 197, Mořina 26717 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 8. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 8. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Radek Smetana |
---|
IČO: | 27939561 |
---|---|
Firma: | SMESTAV s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Mořina |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 8. 2007 |
Sídlo: | 197, Mořina 26717 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Silniční nákladní doprava |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Úklidové činnosti |