SMELIK Holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SMELIK Holding a.s. (06136184) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Údolní 212/1, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 5. 2017 a je stále aktivní. SMELIK Holding a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SMELIK Holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SMELIK Holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 5. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 22533 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06136184 | |
Jméno: | SMELIK Holding a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 25.5.2017 |
Zapsána dne: | 25.5.2017 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.5.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 25.5.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Údolní 212/1, Praha 14700, Česká republika | 25.5.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 25.5.2017 |
člen správní rady | Ing. Marek Smelik |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2022 |
Adresa | Velflíkova 1427/2, 16000 Praha |
člen správní rady | Ing. Marek Smelik |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2021 do 2.3.2022 |
Adresa | V přístavu 1585/14, 17000 Praha |
člen správní rady | Ing. Ladislav Smelik |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2017 do 23.2.2021 |
Adresa | Na Truhlářce 1482/45, 18000 Praha |
statutární ředitel | Ing. Ladislav Smelik |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Na Truhlářce 1482/45, 18000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 06136184 |
---|---|
Jméno: | SMELIK Holding a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 25. 5. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Údolní 212/1, Praha 14700 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 5. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ladislav Smelik |
---|
IČO: | 06136184 |
---|---|
Firma: | SMELIK Holding a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 5. 2017 |
Sídlo: | Údolní 212/1, Praha 14700 |
---|
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Administrativní a kancelářské činnosti |