SMART TOP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SMART TOP s.r.o. (07922221) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Trocnovská 660, 37311 Ledenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 2. 2019 a je stále aktivní. SMART TOP s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SMART TOP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SMART TOP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 22. 2. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28564 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07922221 | |
Jméno: | SMART TOP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.2.2019 |
Zapsána dne: | 22.2.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.2.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Trocnovská 660, Ledenice 37311, Česká republika | 26.3.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Rudolfovská tř. 2605/11B, České Budějovice 37001, Česká republika | 22.2.2019 - 26.3.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, - Projektování elektrických zařízení, | 22.12.2023 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, | 22.12.2023 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 22.12.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.2.2019 - 22.12.2023 |
jednatel | Ondřej Týla |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2023 |
Adresa | Komenského 199/35, 37001 České Budějovice |
jednatel | Jiří Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2023 |
Adresa | Pod vodárnou 381, 37333 Nové Hrady |
jednatel | Jiří Mondek |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2023 |
Adresa | Otavská 1062/6, 37011 České Budějovice |
jednatel společnosti | Josef Škrleta |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2019 |
Adresa | Na Vyhlídce 1063, 37006 Srubec |
jednatel společnosti | Martin Tomšů |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2022 do 22.12.2023 |
Adresa | U Stromovky 63, 38101 Český Krumlov |
jednatel společnosti | Martin Tomšů |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2021 do 8.5.2022 |
Adresa | Gdaňská 335/23, 18100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 07922221 |
---|---|
Jméno: | SMART TOP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 2. 2019 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Trocnovská 660, Ledenice 37311 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2024 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2024 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Týla |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Škrleta |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Jelínek |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Mondek |
IČO: | 07922221 |
---|---|
Firma: | SMART TOP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Ledenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 2. 2019 |
Sídlo: | Trocnovská 660, Ledenice 37311 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |