Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace (75014793) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese náměstí Míru 1, 40722 Benešov nad Ploučnicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 2003 a je stále aktivní. Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 29. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 402 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75014793 | |
Jméno: | Služby města Benešov nad Ploučnicí - příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 29.5.2003 |
Zapsána dne: | 29.5.2003 | |
Doplňková činnost: Dokončovací stavební práce Velkoobchod - Den vzniku příspěvkové organizace: 1.4. 2003 | 29.5.2003 - 4.11.2016 | |
Zřizovatel: Město Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 00261181 | 29.5.2003 - 4.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí 40722, Česká republika | 4.11.2016 |
---|
ředitel | Ing. Pavel Košnar |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2015 |
Adresa | Na Kopečku 1419/10, 40502 Děčín |
Ředitel | Ivan Neliba |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2008 do 17.9.2015 |
Adresa | Heřmanovská 226, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
Jakub Vyhnálek | |
Ve funkci | od 29.5.2003 do 7.4.2008 |
Adresa | Palackého 80, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
IČO (identifikační číslo): | 75014793 |
---|---|
Jméno: | Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace |
Právní forma podnikání: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Vznik první živnosti: | 1. 4. 2003 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 8 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2019 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2018 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 2004 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 12. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 5. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 5. 2003 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 3. 2003 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 5. 2003 |
Zánik oprávnění | 23. 9. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 5. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 27. 10. 2005 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Košnar |
---|
IČO: | 75014793 |
---|---|
Firma: | Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Benešov nad Ploučnicí |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 4. 2003 |
Sídlo: | náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí 40722 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Výroba zámků a kování |
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
Kompletační a dokončovací práce |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Sportovní činnosti |