SLK CAPITAL INVESTMENT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SLK CAPITAL INVESTMENT a.s. (09536850) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 9. 2020 a je stále aktivní. SLK CAPITAL INVESTMENT a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SLK CAPITAL INVESTMENT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SLK CAPITAL INVESTMENT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 9. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 25697 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09536850 | |
Jméno: | Alameta Company a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 23.9.2020 |
Zapsána dne: | 23.9.2020 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 23.9.2020 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 20 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 20 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 20 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 20 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 20 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 20 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 20 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 20 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 20 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 | 12.2.2021 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 | 12.2.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 23.9.2020 - 12.2.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 23.9.2020 |
---|
člen správní rady | Ing. Štěpán Lacina |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2022 |
Adresa | Sanderova 1616/16, 17000 Praha |
předseda správní rady | Ing. Tomáš Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 |
Adresa | Karla Michala 51, 15600 Praha |
člen správní rady | Ing. Tomáš Krsička |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 |
Adresa | Oválová 851/3, 16000 Praha |
člen správní rady | Ing. Štěpán Lacina |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 do 25.3.2022 |
Adresa | Uničovská 196/13, 78501 Šternberk |
Člen správní rady | Lenka Hrdličková |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2020 do 12.2.2021 |
Adresa | 28, 28934 Rožďalovice |
Statutární ředitel | Lenka Hrdličková |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | 28, 28934 Rožďalovice |
IČO (identifikační číslo): | 09536850 |
---|---|
Jméno: | SLK CAPITAL INVESTMENT a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 9. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 2. 2021 |
IČO: | 09536850 |
---|---|
Firma: | SLK CAPITAL INVESTMENT a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí |
Datum vzniku: | 23. 9. 2020 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Ostatní finanční zprostředkování j. n. |