SLAVMARG ELEKTRO spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SLAVMARG ELEKTRO spol. s r.o. (48265331) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 169, 40302 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 2. 1993 SLAVMARG ELEKTRO spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SLAVMARG ELEKTRO spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SLAVMARG ELEKTRO spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 22. 2. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4415 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48265331 | |
Jméno: | SLAVMARG ELEKTRO spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.2.1993 |
Zapsána dne: | 22.2.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.2.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 169, Ústí nad Labem 40302, Česká republika | 8.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sebuzín 169, Ústí nad Labem 40302, Česká republika | 31.5.2002 - 8.11.2016 |
Adresa: | Sebuzín 169, Ústí nad Labem , Česká republika | 22.2.1993 - 31.5.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zámečnictví, nástrojářství | 8.11.2016 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 8.11.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.11.2016 |
montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení | 22.2.1993 - 8.11.2016 |
zámečnictví | 22.2.1993 - 8.11.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.2.1993 - 8.11.2016 |
jednatel | Lukáš Kolínský |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2022 |
Adresa | Národního odboje 794/15, 40003 Ústí nad Labem |
Jednatel | Vlastimil Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2016 do 4.10.2022 |
Adresa | 169, 40302 Ústí nad Labem |
Jednatel | Vlastimil Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.1997 do 8.11.2016 |
Adresa | Sebuzín 169, Ústí nad Labem |
Jednatel | Pavel Dosoudil |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.1997 do 31.5.2002 |
Adresa | Ke střelnici 346/1, Ústí nad Labem |
Jednatel | Vlastimil Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.1993 do 12.2.1997 |
Adresa | Sebuzín 169, Ústí nad Labem |
Jednatel | Pavel Dosoudil |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.1993 do 12.2.1997 |
Adresa | Ke střelnici 346/1, Ústí nad Labem |
IČO: | 48265331 |
---|---|
Firma: | SLAVMARG ELEKTRO spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Střekov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 2. 1993 |
Sídlo: | 169, Ústí nad Labem 40302 |
---|
Výroba zámků a kování |
Elektrické instalace |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |