SKYTECH GROUP s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SKYTECH GROUP s.r.o. v likvidaci (01573993) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Václavské náměstí 841/3, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 4. 2013 a je stále aktivní. SKYTECH GROUP s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SKYTECH GROUP s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SKYTECH GROUP s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 4. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 208730 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01573993 | |
Jméno: | SKYTECH GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.4.2013 |
Zapsána dne: | 9.4.2013 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 1442/2023-5 ze dne 25.10.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 22.11.2023. | 13.2.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.4.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václavské náměstí 841/3, Praha 11000, Česká republika | 7.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Platnéřská 88/9, Praha 11000, Česká republika | 17.10.2013 - 7.7.2014 |
Adresa: | Chudenická 1058/32, Praha 10200, Česká republika | 9.4.2013 - 17.10.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.10.2013 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 9.4.2013 |
jednatel | Pavol Čierny |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2014 |
Adresa | 764 , Kráľová pri Senci |
jednatel | Marie Kraftová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2013 do 24.3.2014 |
Adresa | Americká 24/33, 35101 Františkovy Lázně |
jednatel | Daniel Konrád |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2013 do 17.10.2013 |
Adresa | Blatenská 1821/197, 43003 Chomutov |
IČO (identifikační číslo): | 01573993 |
---|---|
Jméno: | SKYTECH GROUP s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 4. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Václavské náměstí 841/3, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Pavol Čierny |
---|
IČO: | 01573993 |
---|---|
Firma: | SKYTECH GROUP s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 9. 4. 2013 |
Sídlo: | Václavské náměstí 841/3, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |