Skylab Group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Skylab Group s.r.o. (11773081) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Turnovská 478/4, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 8. 2021 Skylab Group s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Skylab Group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Skylab Group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 8. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 354331 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11773081 | |
Jméno: | KarbanTech s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.8.2021 |
Zapsána dne: | 24.8.2021 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.8.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Turnovská 478/4, Praha 18000, Česká republika | 24.8.2021 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 25.10.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související č innosti a webové portály, Zprostředkování obchodu a služeb | 24.8.2021 - 25.10.2021 |
jednatel | Tódor Tisco |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2022 |
Adresa | Arany János utca 12 , 6300 Kalocsa |
jednatel | Jiří Marcinek |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2021 do 6.12.2022 |
Adresa | náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno |
jednatel | Roman Karban |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 25.10.2021 |
Adresa | Na Spravedlnosti 2920, 53002 Pardubice |
jednatel | Roman Karban |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2021 do 1.10.2021 |
Adresa | Českých Bratří 383, 53304 Sezemice |
IČO: | 11773081 |
---|---|
Firma: | Skylab Group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 8. 2021 |
Sídlo: | Turnovská 478/4, Praha 18000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Reklamní činnosti |