SKS poradenství spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SKS poradenství spol. s r.o. (61507709) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Šeberáku 114/10, 14800 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 1994 a je stále aktivní. SKS poradenství spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SKS poradenství spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SKS poradenství spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 6. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30033 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61507709 | |
Jméno: | SKS poradenství spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.6.1994 |
Zapsána dne: | 29.6.1994 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 20.6.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 20.6.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.6.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Šeberáku 114/10, Praha 4 14800, Česká republika | 7.6.1996 |
---|---|---|
Adresa: | Národní 25, Praha 1 , Česká republika | 29.6.1994 - 7.6.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.6.2014 |
Oceňování majetku pro obchodní závod | 20.6.2014 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 2.7.2003 - 20.6.2014 |
oceňování majetku pro podnik | 28.9.2002 - 20.6.2014 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardwardu a softwaru | 21.11.2000 - 20.6.2014 |
realitní agentura | 9.10.1996 - 20.6.2014 |
zprostředkování úvěrů ( na základě smlouvy ) | 7.6.1996 - 20.6.2014 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 29.6.1994 - 20.6.2014 |
jednatel | Ing. Pavel Kašpárek CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 |
Adresa | Děbolínská 1060/33, 14800 Praha |
jednatel | ing. Pavel Kašpárek CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1994 do 25.6.2014 |
Adresa | Děbolínská 1060/33, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 61507709 |
---|---|
Jméno: | SKS poradenství spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | K Šeberáku 114/10, Praha 4 14800 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 8. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Kašpárek CSc. |
---|
IČO: | 61507709 |
---|---|
Firma: | SKS poradenství spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Kunratice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 6. 1994 |
Sídlo: | K Šeberáku 114/10, Praha 14800 |
---|
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti informačních technologií |
Ostatní finanční zprostředkování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Právní činnosti |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní vzdělávání j. n. |