SKOREPSTAV s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SKOREPSTAV s.r.o. (16191528) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zdibská 200/25, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 1991 a je stále aktivní. SKOREPSTAV s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SKOREPSTAV s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SKOREPSTAV s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 5. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2086 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 16191528 | |
Jméno: | OLT spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.5.1991 |
Zapsána dne: | 20.5.1991 | |
Datum uzavření spol. smlouvy: 16.5.1991 | 20.5.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.5.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zdibská 200/25, Praha 18200, Česká republika | 2.9.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Římská 526/20, Praha 12000, Česká republika | 11.7.2017 - 2.9.2021 |
Adresa: | Komornická 1860/22, Praha 16000, Česká republika | 12.9.2016 - 11.7.2017 |
Adresa: | Komornická 22, Praha 6 16000, Česká republika | 20.5.1991 - 12.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 11.2.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.5.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.12.1992 - 6.5.2016 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 16.12.1992 - 6.5.2016 |
-nákup a prodej, odbytová, zásobovací a nákupní činnost | 20.5.1991 - 16.12.1992 |
-zprostředkovatelská činnost v oboru potravinářství a zeměděl- ské produkty, hutnictví a strojírenství, dřevozpracující prů- mysl, celulosa a papír, sklo, keramika a porcelán, textil, odě- vy, spotřební zboží, elektrotechnika, elektronika, výpočetní technika, reprografická technika, hudební nástroje, spojová technika, chemie, drogerie, kosmetika, plastické hmoty, hračky | 20.5.1991 - 16.12.1992 |
-výrobní činnost v oboru zpracování obilí a mouky, strojírenství | 20.5.1991 - 16.12.1992 |
-služby v oboru pohostinství a občerstvení, nákladní autodoprava, leasing | 20.5.1991 - 16.12.1992 |
jednatel | Svatoslav Tenkrát |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2020 |
Adresa | Na Návsi 242, 25229 Lety |
jednatel | Mgr. Miroslav Kučerka |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2020 do 11.2.2020 |
Adresa | Náměstí Míru 373/1, 60200 Brno |
jednatel | Ing. Jaroslav Olt |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2016 do 23.1.2020 |
Adresa | Komornická 1860/22, 16000 Praha |
jednatel | Jaroslav Olt |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 6.5.2016 |
Adresa | Komornická 1860/22, 16000 Praha |
jednatel | Jaroslav Olt |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 6.5.2016 |
Adresa | Komornická 1860/22, 16000 Praha |
První jednatel | ing. Jaroslav Olt |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1992 do 7.4.2014 |
Adresa | Komornická 22, 16000 Praha 6 |
Jednatel | Mgr. Jaromír Adamec |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.1997 do 22.9.1999 |
Adresa | Steinerova 735, 14900 Praha 4 |
ředitel společnosti | ing. Jaroslav Olt |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.1991 do 16.12.1992 |
Adresa | Komornická 22, 16000 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 16191528 |
---|---|
Jméno: | SKOREPSTAV s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 3. 1991 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Římská 526/20, Praha 12000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 22. 3. 1996 |
Ukončení oprávnění | 22. 3. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Svatoslav Tenkrát |
---|
IČO: | 16191528 |
---|---|
Firma: | SKOREPSTAV s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 3. 1991 |
Sídlo: | Zdibská 200/25, Praha 18200 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání |