Školní jídelny Praha 10, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Školní jídelny Praha 10, příspěvková organizace (71212311) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese Kodaňská 658/16, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 2004 a je stále aktivní. Školní jídelny Praha 10, příspěvková organizace má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Školní jídelny Praha 10, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Školní jídelny Praha 10, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 11. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 946 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71212311 | |
Jméno: | Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 24.11.2004 |
Zapsána dne: | 24.11.2004 | |
Zřizovatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68/1429, Praha 10, PSČ 101 38, IČ: 00 06 39 41 Datum vzniku příspěvkové organizace: 1.8.2004 | 24.11.2004 - 24.10.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kodaňská 658/16, Praha 10100, Česká republika | 8.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Vršovická 1429/68, Praha 10100, Česká republika | 29.5.2014 - 8.8.2024 |
Adresa: | U Roháčových kasáren 1381/19, Praha 10 10000, Česká republika | 24.10.2005 - 29.5.2014 |
Adresa: | U Roháčových kasáren 1381/19, Praha 10 10000, Česká republika | 24.11.2004 - 24.10.2005 |
ředitel | Jaroslav Vrtiška |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2018 |
Adresa | Kodaňská 536/27, 10100 Praha |
ředitel | Jaroslav Vrtiška |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2017 do 13.6.2018 |
Adresa | Na louži 770/31, 10100 Praha |
ředitel | Jaroslav Vrtiška |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2014 do 20.9.2017 |
Adresa | Petra z Ústí 1497/5, 39002 Tábor |
ředitel | Bc. Jindřich Schenk |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 29.5.2014 |
Adresa | Veronské nám. 586, 10900 Praha |
ředitel | Marek Vitouš |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 16.9.2011 |
Adresa | Chelčického 1168, 25082 Úvaly |
ředitel | Ing. Jan Kvapil |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 15.4.2009 |
Adresa | U dubu 717/29, 14700 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 71212311 |
---|---|
Jméno: | Školní jídelny Praha 10, příspěvková organizace |
Právní forma podnikání: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Vznik první živnosti: | 1. 8. 2004 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Kodaňská 658/16, Praha 10100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 7. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Jaroslav Vrtiška |
---|
IČO: | 71212311 |
---|---|
Firma: | Školní jídelny Praha 10, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 8. 2004 |
Sídlo: | Kodaňská 658/16, Praha 10100 |
---|
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Stravování ve školních zařízeních, menzách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |