Škola servis s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Škola servis s.r.o. "^v likvidaci"^ (25385666) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Erbenova 802/6, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 1997 Škola servis s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Škola servis s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Škola servis s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 11. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17445 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25385666 | |
Jméno: | Škola servis s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.11.1997 |
Zapsána dne: | 27.11.1997 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 17.11.1999, sepsaným formou notářského zápisu NZ 226/99, N 251/99, notářem JUDr. Hanušem Jelínkem, bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, a to ke dni 31.12.1999. | 10.5.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.11.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Erbenova 802/6, Ostrava 70300, Česká republika | 10.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Erbenova 6, Ostrava-Vítkovice 70300, Česká republika | 27.11.1997 - 10.5.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.11.1997 - 27.10.2006 |
zprostředkovatelská činnost | 27.11.1997 - 27.10.2006 |
Jednatel | Ing. Josef Stieborský |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2016 |
Adresa | 208, 74258 Skotnice |
Jednatel | Mgr. Břetislav Baar |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | 1043, 74768 Kyjovice |
Jednatel | Mgr. Břetislav Baar |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2016 do 14.12.2016 |
Adresa | Václava Jiřikovského 143/36, 70030 Ostrava |
Jednatel | Mgr. Břetislav Baar |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2016 do 14.12.2016 |
Adresa | Václava Jiřikovského 143/36, 70030 Ostrava |
jednatel | Ing. Josef Stieborský |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.1997 do 10.5.2016 |
Adresa | K Odře 5, 70030 Ostrava-Výškovice |
jednatel | Mgr. Břetislav Baar |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.1997 do 10.5.2016 |
Adresa | V. Jiříkovského 143/36, 70030 Ostrava-Dubina |
jednatel | Mgr. Břetislav Baar |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.1997 do 10.5.2016 |
Adresa | V. Jiříkovského 143/36, 70030 Ostrava-Dubina |
jednatel | Ing. Josef Stieborský |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.1997 do 10.5.2016 |
Adresa | K Odře 5, 70030 Ostrava-Výškovice |
IČO (identifikační číslo): | 25385666 |
---|---|
Jméno: | Škola servis s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 11. 1997 |
Sídlo: | Erbenova 802/6, Ostrava 70300 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Stieborský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Břetislav Baar |
IČO: | 25385666 |
---|---|
Firma: | Škola servis s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Vítkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 11. 1997 |
Sídlo: | Erbenova 802/6, Ostrava 70300 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |