ŠkoFIN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ŠkoFIN s.r.o. (45805369) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pekařská 635/6, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 8. 1992 a je stále aktivní. ŠkoFIN s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ŠkoFIN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ŠkoFIN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 8. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11881 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45805369 | |
Jméno: | ŠkoFIN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.8.1992 |
Zapsána dne: | 10.8.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 7.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 13.3.2014 - 15.3.2021 | |
Společnost ŠkoFIN s.r.o. se ve smyslu § 69a odst. 1 obchodního zákoníku sloučila se společností ŠkoLEASE s.r.o., sídlem Praha 5, Pekařská 6, PSČ 155 00, IČ: 612 50 015 (zanikající společnost) a se společností ŠkoFIN Fleet Services a.s., sídlem Praha 5, Pekařská 7, PSČ 155 00, IČ: 492 40 641 (zanikající společnost). Na společnost ŠkoFIN s.r.o. přešlo obchodní jmění společnosti ŠkoLEASE s.r.o. sídlem Praha 5, Pekařská 6, PSČ 155 00, IČ: 612 50 015 a obchodní jmění společnosti ŠkoFIN Fleet Services a.s., sídlem Praha 5, Pekařská 7, PSČ 155 00, IČ: 492 40 641 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. | 1.10.2007 |
Základní kapitál | 865 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.9.1999 | |
Základní kapitál | 700 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.8.1998 - 1.9.1999 | |
Základní kapitál | 660 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.11.1997 - 21.8.1998 | |
Základní kapitál | 550 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.12.1996 - 17.11.1997 | |
Základní kapitál | 445 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.2.1996 - 17.12.1996 | |
Základní kapitál | 125 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.2.1996 - 15.2.1996 | |
Základní kapitál | 30 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.12.1992 - 1.2.1996 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.8.1992 - 23.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pekařská 635/6, Praha 15500, Česká republika | 29.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Pekařská 635/6, Praha 15500, Česká republika | 18.5.1999 - 29.10.2015 |
Adresa: | Krakovská 1392/7, Praha 11000, Česká republika | 12.7.1995 - 18.5.1999 |
Adresa: | Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 11000, Česká republika | 10.8.1992 - 12.7.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.7.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.7.2014 - 7.7.2014 |
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 26.7.2011 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.12.2009 - 7.7.2014 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 24.9.2003 - 3.12.2009 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 24.9.2003 - 3.12.2009 |
reklamní činnost a marketing | 24.9.2003 - 3.12.2009 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 24.9.2003 - 3.12.2009 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 27.8.2002 - 3.12.2009 |
poskytování půjček a úvěrů (z vlastních zdrojů) | 23.3.1999 - 27.8.2002 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 23.3.1999 - 3.12.2009 |
pronájem motorových vozidel | 23.3.1999 - 3.12.2009 |
pronájem průmyslového zboží | 23.3.1999 - 3.12.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -vyjma zboží uvedeného v příloze zák. č. 455/91 Sb.,o živnost.podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného | 10.8.1992 - 3.12.2009 |
jednatel | Ing. Vratislav Strašil |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2020 |
Adresa | Pod Káčovem 14, 29501 Mnichovo Hradiště |
Jednatel | Nataliya Wolodimiriwna Bauhuber |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2022 |
Adresa | Stresemannstrasse 5 , Stuttgart |
jednatel | Axel Rolf Herrmann |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2020 do 1.9.2022 |
Adresa | Marienstrasse 7 , Braunschweig |
jednatel | Hans-Peter Seitz |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2021 do 1.7.2022 |
Adresa | Heubergstrasse 5 , Tuntenhausen |
Jednatel | ing. Jiřina Tapšíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2018 do 20.10.2020 |
Adresa | U potoka 1275, 25301 Hostivice |
jednatel | Vratislav Strašil |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2019 do 20.10.2020 |
Adresa | Pod Káčovem 14, 29501 Mnichovo Hradiště |
Jednatel | Joachim Ewald |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2014 do 1.1.2019 |
Adresa | Teckstrasse 17 , Holzgerlingen |
jednatel | Reinhard Mathieu |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 1.4.2018 |
Adresa | Fiuggiring 64 , Helmstedt |
Jednatel | ing. Jiřina Tapšíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2015 do 29.10.2015 |
Adresa | U potoka 1275, 25301 Hostivice |
Jednatel | ing. Jiřina Tapšíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2006 do 30.8.2015 |
Adresa | U potoka 1275, 25301 Hostivice |
jednatel | Ing. Jan Kranát |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2012 do 22.1.2014 |
Adresa | Korunní 1300/65, 12000 Praha |
jednatel | Ing. Jan Kranát |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 20.8.2012 |
Adresa | Šromova 868/8, 19800 Praha |
jednatel | Stefan Rasche |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2008 do 26.7.2011 |
Adresa | Kiedacza , Varšava |
Jednatel | Oliver Friedrich Theodor Schmitt |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2006 do 31.7.2009 |
Adresa | , Ribbesbüttel, Gutsstr.17, PSČ 38551 |
Jednatel | Joern Achim Kurzrock |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2006 do 8.8.2008 |
Adresa | , Baden, Flamminggasse 47, 2500 |
Jednatel | Dr.hans-Joachim Neumann |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2004 do 19.1.2006 |
Adresa | Charlese de Gaulla 1096/21, 16000 Praha |
Jednatel | Ing. Ivan Smutný |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2004 do 19.1.2006 |
Adresa | Jakobiho 330/1, 10900 Praha |
jednatel | Lutz Witkowski |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2001 do 19.1.2006 |
Adresa | Janáčkovo nábřeží , v ČR: Praha 5 |
jednatel | Michael Lüking |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.1999 do 9.11.2004 |
Adresa | Ke Konstruktivě 1045/18, 15500 Praha 5 |
jednatel | Ing. Richard Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.1999 do 28.12.2002 |
Adresa | Ke Strži 419, 26202 Stará Huť |
jednatel | Dirk Heinrich Pinkvos, nar. 9.9.1957 |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1996 do 4.5.2000 |
Adresa | Hostivická 6/16, 15521 Praha 5 |
jednatel | Ing. Vratislav Válek, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 12.10.1999 |
Adresa | Konšelská 453/29, 18000 Praha |
jednatel | ing. Richard Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.1997 do 23.3.1999 |
Adresa | Trávníčkova 1775/27, 15500 Praha |
jednatel | ing. Vratislav Válek, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1996 do 3.12.1997 |
Adresa | Konšelská 453/29, 18000 Praha |
jednatel | Josef W.merschkötter, nar. 30.10.1933 |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1996 do 15.9.1997 |
Adresa | Janáčkovo nábřeží 1101/23, 15000 Praha |
jednatel | ing.JUDr. Tomáš Hlaváč |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1996 do 15.9.1997 |
Adresa | Zengrova 2556/13, 16000 Praha |
jednatel | Josef W.merschkötter |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1996 do 30.10.1996 |
Adresa | Janáčkovo nábřeží 1101/23, 15000 Praha |
jednatel | ing.JUDr. Tomáš Hlaváč |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.1992 do 30.10.1996 |
Adresa | Zengrova 2556/13, 16000 Praha |
jednatel | ing. Vratislav Válek, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.1992 do 30.10.1996 |
Adresa | Konšelská 453/29, 18000 Praha |
jednatel | Josef W.merschkötter |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.1994 do 15.2.1996 |
Adresa | Jižní , Praha 4 |
jednatel | Josef W. Merschkötter |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.1992 do 7.3.1994 |
Adresa | Kettnerova 2060/4, 15500 Praha |
jednatel | JUDr.ing. Luboš Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.1992 do 23.12.1992 |
Adresa | Pionýrů 779 , Kosmonosy,okr. Mladá Boleslav |
IČO (identifikační číslo): | 45805369 |
---|---|
Jméno: | ŠkoFIN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 8. 1992 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pekařská 635/6, Praha 15500 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 3. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 29. 11. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 23. 9. 1999 |
Člen statutárního orgánu: | Vratislav Strašil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Wolodimiriwna Bauhuber |
IČO: | 45805369 |
---|---|
Firma: | ŠkoFIN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 10. 8. 1992 |
Sídlo: | Pekařská 635/6, Praha 15500 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Vydávání softwaru |
Informační činnosti |
Ostatní poskytování úvěrů j. n. |
Poradenství v oblasti řízení |
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |