skladuj.to s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
skladuj.to s.r.o. (26206455) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Sychrovem II 1038/41, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 10. 2000 a je stále aktivní. skladuj.to s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o skladuj.to s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro skladuj.to s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 10. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 79669 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26206455 | |
Jméno: | SOLAR GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.10.2000 |
Zapsána dne: | 23.10.2000 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 4.11.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 4.9.2014 - 4.11.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.10.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Sychrovem II 1038/41, Praha 10100, Česká republika | 21.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Kodaňská 1441/46, Praha 10 10100, Česká republika | 9.9.2010 - 21.11.2019 |
Adresa: | Kodaňská 462/9, Praha 10100, Česká republika | 23.4.2009 - 9.9.2010 |
Adresa: | Krásova 1010/22, Praha 3 13000, Česká republika | 23.4.2002 - 23.4.2009 |
Adresa: | 23, Praha 3 , Česká republika | 23.10.2000 - 23.4.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Projektování pozemkových úprav Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 25.5.2022 |
Realitní zprostředkování | 25.5.2022 |
Vodoinstalatérství, topenářství | 4.11.2021 |
Zednictví | 4.11.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Projektování pozemkových úprav Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 4.11.2021 - 25.5.2022 |
vodoinstalatérství, topenářství | 4.9.2014 - 4.11.2021 |
zednictví | 4.9.2014 - 4.11.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.2.2009 - 4.11.2021 |
činnost realitní kanceláře | 23.10.2000 - 5.2.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 23.10.2000 - 5.2.2009 |
poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb | 23.10.2000 - 5.2.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.10.2000 - 5.2.2009 |
jednatel | Marek Langer |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | Libická 1990/11, 13000 Praha |
jednatel | Petr Sztwiertnia |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | Navrátilova 665/12, 11000 Praha |
jednatel | Petr Sztwiertnia |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2021 do 29.4.2023 |
Adresa | Pod Sychrovem II 1038/41, 10100 Praha |
jednatel | Petr Sztwiertnia |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2014 do 4.4.2021 |
Adresa | Rostovská 318/5, 10100 Praha |
jednatel | Petr Sztwiertnia |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2009 do 4.9.2014 |
Adresa | Rostovská 318/5, 10100 Praha |
jednatel | Ivan Molín |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2009 do 4.9.2014 |
Adresa | Gudrichova 1258/4, 74601 Opava |
jednatel | Ing. Vladana Sztwiertniová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2002 do 5.2.2009 |
Adresa | Gercenova 854/8, Praha 10 |
jednatel | Jiří Uvíra |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2000 do 23.4.2002 |
Adresa | 1492, Lysá nad Labem |
jednatel | Ing. Vladana Fuchsová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2000 do 23.4.2002 |
Adresa | 863, Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 26206455 |
---|---|
Jméno: | skladuj.to s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 10. 2000 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Pod Sychrovem II 1038/41, Praha 10100 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 5. 2009 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Sztwiertnia |
---|
IČO: | 26206455 |
---|---|
Firma: | skladuj.to s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 10. 2000 |
Sídlo: | Pod Sychrovem II 1038/41, Praha 10100 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Výroba elektronických součástek |
Výroba elektrických zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Příprava staveniště |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |