SKJS Kravaře, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SKJS Kravaře, z.s. (22861572) je Spolek. Sídlí na adrese Potočná 976/11, 74721 Kravaře. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SKJS Kravaře, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SKJS Kravaře, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SKJS Kravaře, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9207 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22861572 | |
Jméno: | JEZDECKÝ ODDÍL VODNÍKA SLÁMY z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Potočná 976/11, Kravaře 74721, Česká republika | 23.12.2020 |
---|---|---|
Adresa: | K Mlýnu 1, Háj ve Slezsku 74792, Česká republika | 13.8.2014 - 23.12.2020 |
Adresa: | Mlýnská 1, Háj ve Slezsku 74792, Česká republika | 1.1.2014 - 13.8.2014 |
Předseda | Miroslav Rupec |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 |
Adresa | Potočná 976/11, 74721 Kravaře |
Předseda | Martina Rupcová |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2019 do 23.12.2020 |
Adresa | Potočná 976/11, 74721 Kravaře |
IČO: | 22861572 |
---|---|
Firma: | SKJS Kravaře, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Kravaře |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 7. 2010 |
Sídlo: | Potočná 976/11, Kravaře 74721 |
---|
Provozování sportovních zařízení |