SKI Říčky, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SKI Říčky, s.r.o. v likvidaci (27609511) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V Ondřejově 948/20, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 2006 a je stále aktivní. SKI Říčky, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SKI Říčky, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SKI Říčky, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 10. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 118660 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27609511 | |
Jméno: | SKI Říčky, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.10.2006 |
Zapsána dne: | 18.10.2006 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 1473/2022-6 ze dne 22. 2. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 29. 3. 2023. | 19.4.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.10.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Ondřejově 948, Praha 4 14000, Česká republika | 18.10.2006 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.10.2010 |
hostinská činnost | 18.10.2006 |
ubytovací služby | 18.10.2006 - 29.10.2010 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 18.10.2006 - 29.10.2010 |
jednatel | Věra Krynková |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2019 |
Adresa | 76, 51704 Černíkovice |
jednatel | Věra Krynková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2006 do 13.9.2019 |
Adresa | 88, 51761 Říčky v Orlických horách |
IČO (identifikační číslo): | 27609511 |
---|---|
Jméno: | SKI Říčky, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 10. 2006 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | V Ondřejově 948/20, Praha 4 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Věra Krynková |
---|
IČO: | 27609511 |
---|---|
Firma: | SKI Říčky, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 10. 2006 |
Sídlo: | V Ondřejově 948/20, Praha 14000 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |