SK Zátor z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK Zátor z.s. (47656883) je Spolek. Sídlí na adrese 225, 79316 Zátor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SK Zátor z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SK Zátor z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK Zátor z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12609 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47656883 | |
Jméno: | SK Zátor z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 225, Zátor 79316, Česká republika | 31.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Zátor , | 1.1.2014 - 31.3.2016 |
Předseda | Ladislav Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2020 |
Adresa | 83, 79316 Zátor |
Předseda | Ladislav Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2016 do 10.7.2020 |
Adresa | 83, 79316 Zátor |
IČO (identifikační číslo): | 47656883 |
---|---|
Jméno: | SK Zátor z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 1. 12. 1992 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 225, Zátor 79316 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 18. 7. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Sedlák |
---|
IČO: | 47656883 |
---|---|
Firma: | SK Zátor z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Zátor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 12. 1992 |
Sídlo: | 225, Zátor 79316 |
---|
Provozování sportovních zařízení |