SK VIKTORIA-SPORT, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK VIKTORIA-SPORT, spol. s r.o. (25775391) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Argentinská 702/1, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 1999 a je stále aktivní. SK VIKTORIA-SPORT, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SK VIKTORIA-SPORT, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK VIKTORIA-SPORT, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 6. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 69132 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25775391 | |
Jméno: | SK VIKTORIA-SPORT, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.6.1999 |
Zapsána dne: | 25.6.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.6.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Argentinská 702/1, Praha 17000, Česká republika | 19.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Argentinská 1/702, Praha 7 17000, Česká republika | 25.6.1999 - 19.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného | 25.6.1999 |
zprostředkování v oblasti obchodu | 25.6.1999 |
hostinská činnost | 25.6.1999 |
provozování a pronájem sportovních zařízení | 25.6.1999 - 4.1.2005 |
jednatelé | Karel Kodras |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2016 |
Adresa | Borovská 1711, 19016 Praha |
Petr Jenšovský | |
Ve funkci | od 12.11.2016 do 14.10.2019 |
Adresa | Akátová 220, 25082 Tuklaty |
jednatelé | Karel Kodras |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1999 do 19.11.2016 |
Adresa | Tuchotická 620, 19016 Praha 9 - Újezd n/L. |
jednatelé | Karel Kodras |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1999 do 19.11.2016 |
Adresa | Tuchotická 620, 19016 Praha 9 - Újezd n/L. |
Petr Jenšovský | |
Ve funkci | od 25.6.1999 do 12.11.2016 |
Adresa | Tlustovousy 2, 25082 Úvaly u Prahy |
IČO (identifikační číslo): | 25775391 |
---|---|
Jméno: | SK VIKTORIA-SPORT, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 6. 1999 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 6. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 6. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 25. 10. 2004 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Kodras |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Jenšovský |
IČO: | 25775391 |
---|---|
Firma: | SK VIKTORIA-SPORT, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 6. 1999 |
Sídlo: | Argentinská 702/1, Praha 17000 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |