SK Sopřeč 1926, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK Sopřeč 1926, z.s. (00528650) je Spolek. Sídlí na adrese 77, 53316 Sopřeč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SK Sopřeč 1926, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SK Sopřeč 1926, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK Sopřeč 1926, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 172 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00528650 | |
Jméno: | SK Sopřeč 1926, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 77, Sopřeč 53316, Česká republika | 10.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Sopřeč , | 1.1.2014 - 10.5.2016 |
Předseda | Jiří Postl |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2022 |
Adresa | 119, 53316 Sopřeč |
Předseda | Jiří Postl |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2020 do 9.3.2022 |
Adresa | 10, 53316 Sopřeč |
předseda | Lukáš Hyvl |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2019 do 24.12.2020 |
Adresa | Bokova 97, 53003 Pardubice |
předseda | Lukáš Hyvl |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2016 do 1.3.2019 |
Adresa | 13, 53316 Chýšť |
IČO (identifikační číslo): | 00528650 |
---|---|
Jméno: | SK Sopřeč 1926, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 28. 6. 1990 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 77, Sopřeč 53316 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 3. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Hyvl |
---|
IČO: | 00528650 |
---|---|
Firma: | SK Sopřeč 1926, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Sopřeč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 6. 1990 |
Sídlo: | 77, Sopřeč 53316 |
---|
Provozování sportovních zařízení |