SK SKI-SPORT Praděd, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK SKI-SPORT Praděd, z.s. (07613041) je Spolek. Sídlí na adrese 283, 79336 Malá Morávka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 2018 SK SKI-SPORT Praděd, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SK SKI-SPORT Praděd, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK SKI-SPORT Praděd, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 11. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 18209 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07613041 | |
Jméno: | SK SKI-SPORT Bruntál, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 24.11.2018 |
Zapsána dne: | 24.11.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 283, Malá Morávka 79336, Česká republika | 4.1.2019 |
---|---|---|
Adresa: | tř. Práce 1964/3, Bruntál 79201, Česká republika | 24.11.2018 - 4.1.2019 |
Člen výboru | bc Daniel Pilc |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2019 |
Adresa | Karla IV. 84, 79305 Moravský Beroun |
Člen výboru | Kristýna Smržová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2023 |
Adresa | 14, 51244 Rokytnice nad Jizerou |
Člen výboru | Kristýna Pilc Smržová |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2023 do 23.9.2023 |
Adresa | 14, 51244 Rokytnice nad Jizerou |
Člen výboru | Kristýna Pilc Smržová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2019 do 6.9.2023 |
Adresa | Družební 210/3, 79604 Prostějov |
Předseda | Oldřich Pilc |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2019 do 8.2.2023 |
Adresa | 283, 79336 Malá Morávka |
Předseda | JUDr. Miroslav Vala |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2018 do 4.1.2019 |
Adresa | Květná 327/56, 79201 Bruntál |
Člen | Ing. Stanislav Smejkal |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2018 do 4.1.2019 |
Adresa | Družební 1605/5, 79201 Bruntál |
Člen | Oldřich Pilc |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2018 do 4.1.2019 |
Adresa | 283, 79336 Malá Morávka |
IČO: | 07613041 |
---|---|
Firma: | SK SKI-SPORT Praděd, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Malá Morávka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 11. 2018 |
Sídlo: | 283, Malá Morávka 79336 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |