SK Ostrava Lhotka, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK Ostrava Lhotka, z.s. (22891820) je Spolek. Sídlí na adrese Petřkovická 410/25a, 72528 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SK Ostrava Lhotka, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SK Ostrava Lhotka, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK Ostrava Lhotka, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9728 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22891820 | |
Jméno: | SK Ostrava Lhotka, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Petřkovická 410/25A, Ostrava 72528, Česká republika | 7.8.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Hlohová 225/17, Ostrava 72528, Česká republika | 1.1.2014 - 23.9.2016 |
Mistopředseda | Marcel Karas |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Stará čtvrť 325/15a, 72528 Ostrava |
Místopředseda | Aleš Gavenda |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Hlohová 373/14a, 72528 Ostrava |
Tajemník | Michael Viščor |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Petřkovická 127/23, 72528 Ostrava |
Hospodář | Martin Zemek |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Vrbová 210/8, 72528 Ostrava |
Předseda | Norbert Klučka |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Borky 41/10, 72528 Ostrava |
Předseda | Aleš Gavenda |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2020 |
Adresa | Hlohová 373/14a, 72528 Ostrava |
Hospodář | Martin Zemek |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2020 |
Adresa | Vrbová 210/8, 72528 Ostrava |
Tajemník | Michael Viščor |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2020 |
Adresa | Petřkovická 127/23, 72528 Ostrava |
Místopředseda | Jiří Matuschka |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2023 |
Adresa | Bobrovnická 394/68, 72528 Ostrava |
Místopředseda | Jiří Matuška |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2020 do 2.3.2023 |
Adresa | Bobrovnická 394/68, 72528 Ostrava |
Hospodář | Martin Zemek |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 25.8.2020 |
Adresa | Vrbová 210/8, 72528 Ostrava |
Místopředseda | Aleš Gavenda |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 23.9.2016 |
Adresa | Hlohová 373/14a, 72528 Ostrava |
Předseda | Norbert Klučka |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 23.9.2016 |
Adresa | Borky 41/10, 72528 Ostrava |
Tajemník | Michael Viščor |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 23.9.2016 |
Adresa | Petřkovická 127/23, 72528 Ostrava |
Mistopředseda | Marcel Karas |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 23.9.2016 |
Adresa | Stará čtvrť 325/15a, 72528 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 22891820 |
---|---|
Jméno: | SK Ostrava Lhotka, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 27. 4. 2011 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Petřkovická 410/25, Ostrava 72528 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Jiří Matuška |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Aleš Gavenda |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Zemek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michael Viščor |
IČO: | 22891820 |
---|---|
Firma: | SK Ostrava Lhotka, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Lhotka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 4. 2011 |
Sídlo: | Petřkovická 410/25, Ostrava 72528 |
---|
Činnosti sportovních klubů |