SK-OIL Morava s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK-OIL Morava s.r.o. (27860183) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 27, 78322 Cholina. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 10. 2008 a je stále aktivní. SK-OIL Morava s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SK-OIL Morava s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK-OIL Morava s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 10. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 43559 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27860183 | |
Jméno: | SK-OIL Morava s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.10.2008 |
Zapsána dne: | 8.10.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.10.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 27, Cholina 78322, Česká republika | 2.12.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.10.2008 |
jednatel | Dana Kučová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2016 |
Adresa | 27, 78322 Cholina |
jednatel | Stanislav Mýlek |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2016 |
Adresa | 27, 78322 Cholina |
jednatel | Dana Kučová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2008 do 2.12.2016 |
Adresa | 27, 78322 Cholina |
jednatel | Stanislav Mýlek |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2008 do 2.12.2016 |
Adresa | 27, 78322 Cholina |
IČO (identifikační číslo): | 27860183 |
---|---|
Jméno: | SK-OIL Morava s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 10. 2008 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 27, Cholina 78322 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 2. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 10. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Dana Kučová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Mýlek |
IČO: | 27860183 |
---|---|
Firma: | SK-OIL Morava s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Cholina |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 10. 2008 |
Sídlo: | 27, Cholina 78322 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |