SK Leskovec, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK Leskovec, z.s. (66182271) je Spolek. Sídlí na adrese 99, 79368 Leskovec nad Moravicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SK Leskovec, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SK Leskovec, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK Leskovec, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12819 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66182271 | |
Jméno: | SK Leskovec, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 99, Leskovec nad Moravicí 79368, Česká republika | 27.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 327, Leskovec nad Moravicí 79368, Česká republika | 1.1.2014 - 27.7.2016 |
Předseda | Ing. Pavel Klapil |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2023 |
Adresa | 139, 79312 Sosnová |
Předseda | Jakub Lunkmoss |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2016 do 10.2.2023 |
Adresa | 75, 79368 Leskovec nad Moravicí |
IČO: | 66182271 |
---|---|
Firma: | SK Leskovec, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Leskovec nad Moravicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 1. 1997 |
Sídlo: | 99, Leskovec nad Moravicí 79368 |
---|
Provozování sportovních zařízení |