SK Kometa Polička, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK Kometa Polička, z. s. (60120924) je Spolek. Sídlí na adrese Svépomoc 196, 57201 Polička. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SK Kometa Polička, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SK Kometa Polička, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK Kometa Polička, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2140 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60120924 | |
Jméno: | SK Kometa Polička, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svépomoc 196, Polička 57201, Česká republika | 27.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Polička , | 1.1.2014 - 27.1.2016 |
Předseda výboru | Pavel Štefka |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | Zákrejsova 543, 57201 Polička |
Místopředseda výboru | RNDr Ivo Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | Svépomoc 196, 57201 Polička |
Člen výboru | Jiří Tobiáš |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | Nerudova 330, 57201 Polička |
člen výkonného výboru | Jiří Tobiáš |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2017 do 24.2.2023 |
Adresa | Nerudova 330, 57201 Polička |
Místopředseda výboru | RNDr Ivo Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2017 do 24.2.2023 |
Adresa | Svépomoc 196, 57201 Polička |
Předseda výboru | Pavel Štefka |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2022 do 24.2.2023 |
Adresa | Zákrejsova 543, 57201 Polička |
Předseda výboru | Pavel Štefka |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2017 do 11.5.2022 |
Adresa | M. Bureše 805, 57201 Polička |
IČO: | 60120924 |
---|---|
Firma: | SK Kometa Polička, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Polička |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 12. 1993 |
Sídlo: | Svépomoc 196, Polička 57201 |
---|
Sportovní činnosti |