SK Kočí, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 92, 53861 Kočí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SK Kočí, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SK Kočí, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK Kočí, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1512 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43498558 | |
Jméno: | SK Kočí, z.s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 92, Kočí 53861, Česká republika | 27.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Kočí 53861, Česká republika | 1.1.2014 - 27.6.2015 |
předseda | Miroslav Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2019 |
Adresa | 176, 53861 Kočí |
Předseda | Miroslav Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2015 do 17.12.2019 |
Adresa | 176, 53861 Kočí |
IČO: | 43498558 |
---|---|
Firma: | SK Kočí, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Kočí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 10. 1992 |
Sídlo: | 92, Kočí 53861 |
---|
Sportovní činnosti |