SK JINCE 1921, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK JINCE 1921, z.s. (42730996) je Spolek. Sídlí na adrese 100, 26223 Jince. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SK JINCE 1921, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SK JINCE 1921, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK JINCE 1921, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1657 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42730996 | |
Jméno: | SK JINCE 1921, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 100, Jince 26223, Česká republika | 6.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Čenkov , | 1.1.2014 - 6.12.2016 |
Předseda | Ing. Štefan Roško |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2023 |
Adresa | Zborovská 344, 26223 Jince |
Předseda | Martin Vůjtěch |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2019 do 25.7.2023 |
Adresa | 149, 26223 Čenkov |
Předseda | Martin Vůjtěch |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 3.5.2019 |
Adresa | 149, 26223 Čenkov |
IČO: | 42730996 |
---|---|
Firma: | SK JINCE 1921, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Jince |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 1. 1991 |
Sídlo: | 100, Jince 26223 |
---|
Provozování sportovních zařízení |