SK Horákov, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK Horákov, z.s. (22712666) je Spolek. Sídlí na adrese 188, 66404 Mokrá-Horákov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SK Horákov, z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SK Horákov, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK Horákov, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 16841 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22712666 | |
Jméno: | SK Šimice, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 188, Mokrá-Horákov 66404, Česká republika | 19.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Klíny 2367/3, Brno 61500, Česká republika | 25.10.2019 - 19.7.2024 |
Adresa: | Dlouhá 1637/5, Kuřim 66434, Česká republika | 12.6.2014 - 25.10.2019 |
Adresa: | Dlouhá 1637/5, Kuřim 66434, Česká republika | 1.1.2014 - 12.6.2014 |
předseda | Jiří Homolka |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2024 |
Adresa | 145, 66406 Kovalovice |
místopředseda | Petr Fianta |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2024 |
Adresa | 316, 66404 Mokrá-Horákov |
místopředseda | Radek Pressfreund |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2024 |
Adresa | 20, 66404 Mokrá-Horákov |
předseda | Jiří Kyjovský |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2019 do 19.7.2024 |
Adresa | Tovačovského 3761/33, 63600 Brno |
místopředseda | Jan Tkadlec |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2019 do 19.7.2024 |
Adresa | 114, 66404 Mokrá-Horákov |
místopředseda | Karel Bernášek |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2019 do 19.7.2024 |
Adresa | Klíny 2367/3, 61500 Brno |
IČO: | 22712666 |
---|---|
Firma: | SK Horákov, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Mokrá-Horákov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 9. 2012 |
Sídlo: | 188, Mokrá-Horákov 66404 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |