SK Čejč, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK Čejč, z.s. (44164378) je Spolek. Sídlí na adrese 304, 69614 Čejč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SK Čejč, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SK Čejč, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK Čejč, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1934 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44164378 | |
Jméno: | SK Čejč, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 304, Čejč 69614, Česká republika | 5.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Čejč , | 1.1.2014 - 5.9.2015 |
Předseda | Miroslav Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2024 |
Adresa | 469, 69614 Čejč |
předseda | David Fulajtár |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2021 do 21.5.2024 |
Adresa | 432, 69614 Čejč |
předseda SK | David Fulajtár |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2015 do 24.2.2021 |
Adresa | 432, 69614 Čejč |
IČO: | 44164378 |
---|---|
Firma: | SK Čejč, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Čejč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 6. 1992 |
Sídlo: | 304, Čejč 69614 |
---|
Provozování sportovních zařízení |