SK Budiměřice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SK Budiměřice, z.s. (64730948) je Spolek. Sídlí na adrese 7, 28802 Budiměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SK Budiměřice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SK Budiměřice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SK Budiměřice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2404 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64730948 | |
Jméno: | T.J. Sokol Budiměřice-Šlotava | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 7, Budiměřice 28802, Česká republika | 10.2.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 148, Budiměřice 28802, Česká republika | 28.6.2016 - 10.2.2024 |
Adresa: | , Budiměřice , | 1.1.2014 - 28.6.2016 |
Předseda | Radek Kolbaba |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 |
Adresa | 119, 28802 Budiměřice |
předseda | Radek Kolbaba |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 10.2.2024 |
Adresa | 119, 28802 Budiměřice |
IČO (identifikační číslo): | 64730948 |
---|---|
Jméno: | SK Budiměřice, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 26. 6. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 7, Budiměřice 28802 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 6. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 6. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Radek Kolbaba |
---|
IČO: | 64730948 |
---|---|
Firma: | SK Budiměřice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Budiměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 6. 1996 |
Sídlo: | 7, Budiměřice 28802 |
---|
Činnosti sportovních klubů |