SIVIT česko-švýcarská obchodní a výrobní společnost, s. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SIVIT česko-švýcarská obchodní a výrobní společnost, s. s r. o. (14803216) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Wolkerova 948, 27201 Kladno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 12. 1991 a je stále aktivní. SIVIT česko-švýcarská obchodní a výrobní společnost, s. s r. o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SIVIT česko-švýcarská obchodní a výrobní společnost, s. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SIVIT česko-švýcarská obchodní a výrobní společnost, s. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6335 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14803216 | |
Jméno: | SIVIT česko-švýcarská obchodní a výrobní společnost, s. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.12.1991 |
Zapsána dne: | 23.12.1991 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 1. 3. 1991 | 23.12.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.12.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Wolkerova 948, Kladno 27201, Česká republika | 23.12.1991 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.2.1994 |
výroba těstovin | 25.2.1994 |
- výroba, velkoobchodní a maloobchodní činnost v oboru potavinářského a nepotravinářského zboží, poradenská, obstaravatelská, zprostředkovatelská a činnost ostatní sovisející jakož i inženýrská, propagační a ekonomická činnost, související s výrobou a obchodem, hotelová a restaurační činnost, včetně zahraničního obchodu, výrobou pro vývoz a dovoz zboží a surovin k přímému prodeji a ke zpracování | 23.12.1991 - 25.2.1994 |
jednatel | Pavel Vitner |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.1994 |
Adresa | Wolkerova 948, Kladno |
jednatel | Drahomíra Vitnerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.1994 |
Adresa | Wolkerova 948, Kladno |
presidentka | Dagmar Weissenborn |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.1991 do 25.2.1994 |
Adresa | Bandhofstrasse 6333 , Buron, Schweiz |
prokuristé | Pavel Vitner |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.1991 do 25.2.1994 |
Adresa | Wolkerova 948, 27201 Kladno |
Drahomíra Vitnerová | |
Ve funkci | od 23.12.1991 do 25.2.1994 |
Adresa | Wolkerova 948, 27201 Kladno |
jednatel | Pavel Vitner |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.1994 do 25.2.1994 |
Adresa | Wolkerova 948, Kladno |
jednatel | Drahomíra Vitnerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.1994 do 25.2.1994 |
Adresa | Wolkerova 948, Kladno |
IČO (identifikační číslo): | 14803216 |
---|---|
Jméno: | SIVIT česko-švýcarská obchodní a výrobní společnost, s. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 2. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Wolkerova 948, Kladno 27201 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 14803216 |
---|---|
Firma: | SIVIT česko-švýcarská obchodní a výrobní společnost, s. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Kladno |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 2. 1991 |
Sídlo: | Wolkerova 948, Kladno 27201 |
---|
Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |