SIRMA v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SIRMA v.o.s. (25707353) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Olbramovická 709/14, 14200 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 11. 1998 a je stále aktivní. SIRMA v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SIRMA v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SIRMA v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 11. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 29755 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25707353 | |
Jméno: | SIRMA v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 4.11.1998 |
Zapsána dne: | 4.11.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Olbramovická 709, Praha 4 , Česká republika | 4.11.1998 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
jednoduché stavební práce bez nároku na odbornost | 4.11.1998 |
Myroslav Puriy | |
Ve funkci | od 20.2.2019 |
Adresa | Na Roudné 1115/175, 30100 Plzeň |
Myroslav Puriy | |
Ve funkci | od 11.11.2016 do 20.2.2019 |
Adresa | Milady Horákové 201/119, 16000 Praha |
Myroslav Puriy | |
Ve funkci | od 4.11.1998 do 11.11.2016 |
Adresa | Jitřní 430/4, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 25707353 |
---|---|
Jméno: | SIRMA v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 4. 11. 1998 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Olbramovická 709/14, Praha 14200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Myroslav Puriy |
---|
IČO: | 25707353 |
---|---|
Firma: | SIRMA v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 11. 1998 |
Sídlo: | Olbramovická 709/14, Praha 14200 |
---|
Demolice a příprava staveniště |