Simka CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Simka CZ, a.s. (03923461) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Kasárnách 448, 39601 Humpolec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 2015 a je stále aktivní. Simka CZ, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Simka CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Simka CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 25. 3. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2520 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03923461 | |
Jméno: | Agrinpo, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 25.3.2015 |
Zapsána dne: | 25.3.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 25.3.2015 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 25.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Kasárnách 448, Humpolec 39601, Česká republika | 7.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Na okraji 335/42, Praha 16200, Česká republika | 2.10.2018 - 7.9.2023 |
Adresa: | Bělohorská 245/71, Praha 16900, Česká republika | 25.3.2015 - 2.10.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Výroba, obchod a služby jinde nezařazené Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Poskytování technických služeb Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy | 5.4.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.3.2015 - 5.4.2023 |
předseda správní rady | Ing. Zdeněk Pikl |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 |
Adresa | 227, 39456 Senožaty |
člen | Jiří Hnilica |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2021 do 7.9.2023 |
Adresa | Rokycanova 1530/8, 39002 Tábor |
předseda | JUDr. Pavel Švarc |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2018 do 7.9.2023 |
Adresa | Rudenská 17, 25303 Chýně |
člen | Jiří Hnilica |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2021 do 27.11.2021 |
Adresa | Čéčova 636/54, 37004 České Budějovice |
člen | Jiří Hnilica |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2015 do 18.7.2021 |
Adresa | Rokycanova 1530/8, 39002 Tábor |
Statutární ředitel | Jiří Hnilica |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2015 do 1.1.2021 |
Adresa | Rokycanova 1530/8, 39002 Tábor |
předseda | JUDr. Pavel Švarc |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2015 do 5.3.2018 |
Adresa | Rudenská 17, 25301 Chýně |
JUDr. Pavel Švarc | |
Ve funkci | od 25.3.2015 do 27.5.2015 |
Adresa | Rudenská 17, 25301 Chýně |
IČO (identifikační číslo): | 03923461 |
---|---|
Jméno: | Simka CZ, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 25. 3. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2015 |
IČO: | 03923461 |
---|---|
Firma: | Simka CZ, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Humpolec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 3. 2015 |
Sídlo: | Na okraji 335/42, Praha 16200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti vedení podniků |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Ostatní úklidové činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |