SILOE LUX a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SILOE LUX a.s. (06197256) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mánesova 1078/5, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 6. 2017 a je stále aktivní. SILOE LUX a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SILOE LUX a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SILOE LUX a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 6. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 22614 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06197256 | |
Jméno: | SILOE LUX a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 16.6.2017 |
Zapsána dne: | 16.6.2017 | |
V důsledku rozdělení ve formě odštěpení sloučením dle projektu ze dne 22. 3. 2019 došlo k odštěpení části jmění společnosti CCA Group a.s., identifikační číslo 25695312, se sídlem Praha, Karlovo náměstí 288/17, PSČ 12000, uvedené v projektu a k přechodu t éto části jmění na nástupnickou společnost SILOE LUX a.s. | 29.4.2019 | |
Valná hromada společnosti dne 15.9.2017 rozhodla, že základní kapitál se snižuje o částku 13.400.000 Kč. Nová výše základního kapitálu po účinnosti snížení bude činit 19.000.000 Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu, kter ý bude rozdělen mezi akcionáře. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. Po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku společnost učiní veřejný návrh na bezplatné vzetí akcií z oběhu stávajíc ím akcionářům společnosti.Akcionáři jsou povinni předložit společnosti akcie ke zničení spolu s přijetím veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti. | 18.9.2017 - 29.1.2018 | |
Společnost SILOE S.A., se sídlem 2 rue du Fort Wallis, 2714 Luxembourg, Velkovévodství lucemburské, zapsaná v obchodním rejstříku v Lucemburku pod registračním číslem B 180056, dle § 384a a násl. zákona přeměnách obchodních společností a družstev č. 125/2 008 Sb. přemístila své sídlo na území České republiky. | 16.6.2017 |
Základní kapitál | 19 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 29.1.2018 | |
Základní kapitál | 32 400 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 16.6.2017 - 29.1.2018 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 29.1.2018 |
Akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 18 | 29.1.2018 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 140 | 18.9.2017 - 29.1.2018 |
Akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 31 | 18.9.2017 - 29.1.2018 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 40 | 16.6.2017 - 18.9.2017 |
Akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 32 | 16.6.2017 - 18.9.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mánesova 1078/5, Praha 12000, Česká republika | 16.6.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.7.2017 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 16.6.2017 |
Předseda představenstva | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2022 |
Adresa | Máchova 1121/4, 12000 Praha |
Místopředseda představenstva | Ing. arch. Ondřej Laciga |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2020 |
Adresa | náměstí Míru 109/18, 12000 Praha |
Člen představenstva | Ing. arch. Anežka Milerská |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 |
Adresa | Budečská 773/19, 12000 Praha |
Člen představenstva | Ing. arch. Anežka Milerská |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2020 do 6.5.2023 |
Adresa | Veverkova 721/28, 17000 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2020 do 26.11.2022 |
Adresa | Mánesova 1078/5, 12000 Praha |
místopředseda představenstva | Ilona Aubrechtová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2017 do 23.3.2020 |
Adresa | Sokolovská 1111/106, 32300 Plzeň |
člen představenstva | Ondřej Laciga |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 do 23.3.2020 |
Adresa | náměstí Míru 109/18, 12000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2020 do 23.3.2020 |
Adresa | Mánesova 1078/5, 12000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 do 27.2.2020 |
Adresa | Rotavská 1336/13, 15500 Praha |
člen představenstva | Ilona Aubrechtová |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 do 14.7.2017 |
Adresa | Sokolovská 1111/106, 32300 Plzeň |
člen představenstva | Ilona Aubrechtová |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 do 14.7.2017 |
Adresa | Sokolovská 1111/106, 32300 Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 06197256 |
---|---|
Jméno: | SILOE LUX a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 16. 6. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Mánesova 1078/5, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. arch. Ondřej Laciga |
Člen statutárního orgánu: | Anežka Milerská |
IČO: | 06197256 |
---|---|
Firma: | SILOE LUX a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 6. 2017 |
Sídlo: | Mánesova 1078/5, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Administrativní a kancelářské činnosti |