SILESIA DoSS s.r.o."^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SILESIA DoSS s.r.o."^v likvidaci"^ (27850714) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chotěbuzská 273, 73561 Chotěbuz. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 7. 2008 a je stále aktivní. SILESIA DoSS s.r.o."^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SILESIA DoSS s.r.o."^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SILESIA DoSS s.r.o."^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31609 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27850714 | |
Jméno: | SILESIA DoSS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.7.2008 |
Zapsána dne: | 7.7.2008 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 90/2019-11, ze dne 11.7.2019, které nabylo právní moci dne 7.8.2019, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 22.8.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.7.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chotěbuzská 273, Chotěbuz 73561, Česká republika | 17.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zasilatelství | 7.7.2008 |
jednatel | Josef Zetek |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 |
Adresa | Pod Zbrojnicí 369, 73561 Chotěbuz |
jednatel | Ing. Richard Jíra |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 |
Adresa | Chotěbuzská 273, 73561 Chotěbuz |
jednatel | Josef Zetek |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2008 do 17.10.2016 |
Adresa | Pod Zbrojnicí 369, 73561 Chotěbuz |
jednatel | Ing. Richard Jíra |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2008 do 17.10.2016 |
Adresa | Chotěbuzská 273, 73561 Chotěbuz |
IČO (identifikační číslo): | 27850714 |
---|---|
Jméno: | SILESIA DoSS s.r.o."^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 7. 2008 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Chotěbuzská 273, Chotěbuz 73561 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 7. 2008 |
Zánik oprávnění | 7. 7. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Richard Jíra |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Zetek |
IČO: | 27850714 |
---|---|
Firma: | SILESIA DoSS s.r.o."^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Chotěbuz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 7. 2008 |
Sídlo: | Chotěbuzská 273, Chotěbuz 73561 |
---|
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |