SIKAP, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SIKAP, spol. s r.o. (48269034) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dělnická 21, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 4. 1993 SIKAP, spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SIKAP, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SIKAP, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 11. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4689 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48269034 | |
Jméno: | "SIKAP, spol. s r.o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.4.1993 |
Zapsána dne: | 11.4.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dělnická 21, Most , Česká republika | 21.2.1996 |
---|---|---|
Adresa: | Stavbařů 32, Most , Česká republika | 22.2.1995 - 21.2.1996 |
Adresa: | Báňská 287, Most , Česká republika | 11.4.1993 - 22.2.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava | 11.4.1993 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.4.1993 |
Jednatel | Vlastimil Vokál |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.1996 |
Adresa | Budovatelů 2399, Most |
Jednatel | Jana Knorová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.1993 do 21.2.1996 |
Adresa | Lidická 607/24, Most |
IČO: | 48269034 |
---|---|
Firma: | SIKAP, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 4. 1993 |
Sídlo: | Dělnická 21, Most 43401 |
---|
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Silniční nákladní doprava |