ŠIK CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ŠIK CZ s.r.o. (27872815) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mečislavova 164/7, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 3. 2007 a je stále aktivní. ŠIK CZ s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ŠIK CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ŠIK CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 123202 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27872815 | |
Jméno: | MURTUN, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.3.2007 |
Zapsána dne: | 21.3.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.6.2010 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.3.2007 - 11.6.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mečislavova 164/7, Praha 14000, Česká republika | 1.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Dlouhá 705/16, Praha 1 11000, Česká republika | 5.1.2011 - 1.1.2017 |
Adresa: | U Svodnice 810/53, Hradec Králové 50004, Česká republika | 12.1.2010 - 5.1.2011 |
Adresa: | Koněvova 2660/141, Praha 3 13083, Česká republika | 21.3.2007 - 12.1.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 12.11.2012 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.3.2011 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí | 29.7.2010 - 25.3.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.1.2010 - 29.7.2010 |
realitní činnost | 22.10.2007 - 12.1.2010 |
zprostředkování obchodu a služeb | 22.10.2007 - 12.1.2010 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 22.10.2007 - 12.1.2010 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 22.10.2007 - 12.1.2010 |
reklamní činnost a marketing | 22.10.2007 - 12.1.2010 |
velkoobchod | 22.10.2007 - 12.1.2010 |
výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů | 22.10.2007 - 12.1.2010 |
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů | 22.10.2007 - 12.1.2010 |
Jednatel | Ing. Zdeněk Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 |
Adresa | Zvěřinova 3413/14, 13000 Praha |
Jednatel | Richard Prajsler |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2017 |
Adresa | 243, 25241 Libeř |
Jednatel | Ing. Zdeněk Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2017 |
Adresa | U Lesoparku 981, 25091 Zeleneč |
Jednatel | Marek Fanderlik |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2017 |
Adresa | Smetanovo nábřeží 1122/34, 50002 Hradec Králové |
jednatel | ING. Pavel Popluhar |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 |
Adresa | Františka Malíka 986/49, 43401 Most |
Jednatel | Ing. Zdeněk Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2017 do 1.11.2017 |
Adresa | U Lesoparku 981, 25091 Zeleneč |
jednatel | ING. Pavel Popluhar |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 1.1.2017 |
Adresa | Františka Malíka 986/49, 43401 Most |
jednatel | ING. Pavel Popluhar |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2011 do 5.11.2015 |
Adresa | Františka Malíka 986/49, 43401 Most |
jednatel | Milan Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2007 do 5.1.2011 |
Adresa | Procházkova 520, 54101 Trutnov |
jednatel | Jana Vosáhlová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2010 do 5.1.2011 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1557/18, 50012 Hradec Králové |
jednatel | Tomáš Uhrík |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2007 do 22.10.2007 |
Adresa | Slavíkova 1389/2, 70800 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 27872815 |
---|---|
Jméno: | ŠIK CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 3. 2007 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Mečislavova 164/7, Praha 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 10. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Richard Prajsler |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Kříž |
IČO: | 27872815 |
---|---|
Firma: | ŠIK CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 3. 2007 |
Sídlo: | Mečislavova 164/7, Praha 14000 |
---|
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Ostatní zpracovatelský průmysl |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Fotografické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání |
Podpůrné činnosti ve vzdělávání |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |