Signal Mont s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Signal Mont s.r.o. (25285483) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kydlinovská 1300/75, 50002 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 3. 1998 a je stále aktivní. Signal Mont s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Signal Mont s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Signal Mont s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 9. 3. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12983 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25285483 | |
Jméno: | Signal Mont s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.3.1998 |
Zapsána dne: | 9.3.1998 | |
Do sbírky listin byl dne 28.8.2024 založen projekt přeměny vypracovaný společnostmi Signal Mont s.r.o a AŽD Nemovitostní s.r.o. ze dne 28.8.2024 a upozornění v souladu s požadavky § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. | 28.8.2024 | |
Délka funkčního období jednatele je 5 let. | 1.9.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.9.2015 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 9. 2. 1998 podle zák. č. 513/91 Sb. | 9.3.1998 |
Základní kapitál | 40 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.2023 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.3.1998 - 19.1.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kydlinovská 1300/75, Hradec Králové 50002, Česká republika | 7.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Kydlinovská 1300/75, Hradec Králové 50002, Česká republika | 9.3.1998 - 7.8.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby | 1.6.2022 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1.6.2022 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 1.6.2022 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 1.6.2022 |
Truhlářství, podlahářství | 1.6.2022 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 1.6.2022 |
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 1.6.2022 |
Projektová činnost ve výstavbě | 1.6.2022 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 1.6.2022 |
Ubytovací služby | 17.3.2006 - 1.6.2022 |
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení | 5.2.2003 - 1.6.2022 |
Truhlářství | 10.5.2001 - 1.6.2022 |
Silniční motorová doprava nákladní | 10.5.2001 - 1.6.2022 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.3.1998 - 1.6.2022 |
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 9.3.1998 - 1.6.2022 |
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 9.3.1998 - 1.6.2022 |
Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení | 9.3.1998 - 1.6.2022 |
Jednatel | Stanislav Horel |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2022 |
Adresa | V Lánech 295, 28104 Plaňany |
Jednatel | Petr Šmíd |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2022 |
Adresa | 157, 33555 Neurazy |
Jednatel | Ing. Jiří Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2024 |
Adresa | U Nemocnice 920, 55101 Jaroměř |
Jednatel | Radana Veselá DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2022 do 8.2.2024 |
Adresa | Špálova 203/17, 16200 Praha |
jednatel | Radana Veselá DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2022 do 7.9.2022 |
Adresa | Špálova 203/17, 16200 Praha |
jednatel | Stanislav Horel |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2017 do 7.9.2022 |
Adresa | V Lánech 295, 28104 Plaňany |
jednatel | Radana Heidu DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2020 do 13.1.2022 |
Adresa | Špálova 203/17, 16200 Praha |
jednatel | Radana Heidu DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2020 do 26.7.2020 |
Adresa | Lomená 328/27, 16200 Praha |
jednatel | Radana Ascherlová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2017 do 2.7.2020 |
Adresa | Lomená 328/27, 16200 Praha |
jednatel | Stanislav Horel |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2014 do 1.9.2017 |
Adresa | V Lánech 295, 28104 Plaňany |
jednatelka | Radana Ascherlová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2015 do 1.9.2017 |
Adresa | Lomená 328/27, 16200 Praha |
jednatel | Ing. Jan Šichan |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2014 do 9.9.2015 |
Adresa | 17, 51771 Ledce |
jednatel | Jiří Rýc |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2014 do 9.9.2015 |
Adresa | Družstevní 432, 74272 Mořkov |
jednatel | Jiří Rýc |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2014 do 13.8.2014 |
Adresa | Havlíčkovo náměstí 731/16, 70800 Ostrava |
jednatel | Ing. Jan Šichan |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2008 do 7.8.2014 |
Adresa | 17, 51771 Ledce |
jednatel | Stanislav Horel |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2012 do 7.8.2014 |
Adresa | V Lánech 295, 28104 Plaňany |
jednatel | Karel Praveček |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2013 do 7.8.2014 |
Adresa | Čápkova 14/6, 60200 Brno |
jednatel | Ing. Zdenka Kawuloková |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2009 do 20.2.2013 |
Adresa | Nádražní 2966/73A, 70200 Ostrava |
jednatel | Ing. Martin Černý |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2011 do 18.7.2012 |
Adresa | Pod Velkým hájem 911/1, 15300 Praha |
Jednatel | Daniela Veselá |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2001 do 13.10.2011 |
Adresa | Na struze 511/16, 77900 Olomouc |
Jednatel | Ing. Jiří Mikolajek |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2001 do 27.6.2009 |
Adresa | Družstevní 262, 74792 Háj ve Slezsku |
Jednatel | Ing. František Starý |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1998 do 12.5.2008 |
Adresa | Litomyšlská 1221, 56501 Choceň |
Jednatel | Ing. Vladimír Fabík |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2003 do 17.2.2006 |
Adresa | Brněnská 88, 66483 Domašov |
Jednatel | Ing. František Jeckel |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1998 do 14.11.2001 |
Adresa | Stiborova 888/11, 77900 Olomouc |
Jednatel | Josef Nieslaník |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1998 do 10.5.2001 |
Adresa | Nádražní 844, 73991 Jablunkov |
IČO (identifikační číslo): | 25285483 |
---|---|
Jméno: | Signal Mont s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 3. 1998 |
Celkový počet živností: | 17 |
Aktivních živností: | 9 |
Sídlo: | Kydlinovská 1300/75, Hradec Králové 50002 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 4. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 4. 2020 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 2019 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 11. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1998 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 23. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 22. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 22. 1. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Horel |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Martínek |
Člen statutárního orgánu: | Petr Šmíd |
IČO: | 25285483 |
---|---|
Firma: | Signal Mont s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 3. 1998 |
Sídlo: | Kydlinovská 1300/75, Hradec Králové 50002 |
---|
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Truhlářské práce |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Ubytování |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |