SIDOS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SIDOS, spol. s r.o. (48908258) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 158, 68733 Veletiny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 1993 a je stále aktivní. SIDOS, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SIDOS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SIDOS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 7. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11256 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48908258 | |
Jméno: | SIDOS, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.7.1993 |
Zapsána dne: | 27.7.1993 |
Základní kapitál | 640 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.7.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 158, Veletiny 68733, Česká republika | 27.7.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.10.2013 |
obchodní činnost | 27.7.1993 - 22.10.2013 |
jednatel | Jolana Dostálková |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2019 |
Adresa | 158, 68733 Veletiny |
jednatel | Miroslav Dostálek |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2016 |
Adresa | 158, 68733 Veletiny |
jednatel | Jolana Dostálková |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2002 do 11.1.2019 |
Adresa | 158, 68733 Veletiny |
jednatel | Miroslav Dostálek |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2002 do 18.8.2016 |
Adresa | 158, 68733 Veletiny |
jednatel | Miroslav Dostálek |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1993 do 4.5.2002 |
Adresa | 158, Veletiny |
jednatel | Jolana Dostálková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1993 do 4.5.2002 |
Adresa | 158, Veletiny |
IČO (identifikační číslo): | 48908258 |
---|---|
Jméno: | SIDOS, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 7. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 158, Veletiny 68733 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 4. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Dostálek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Jolana Dostálková |
IČO: | 48908258 |
---|---|
Firma: | SIDOS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Veletiny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 7. 1993 |
Sídlo: | 158, Veletiny 68733 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory |
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |