SICOM spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SICOM spol. s r.o. (15526461) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nábřeží 599, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 1991 a je stále aktivní. SICOM spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SICOM spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SICOM spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 1. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22019 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15526461 | |
Jméno: | SICOM spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.1.1991 |
Zapsána dne: | 21.1.1991 | |
Kmenové jmění: 200.000,- Kč | 25.2.1992 - 28.9.1994 | |
Způsob zřízení: Dle rozhodnutí o povolení k založení podniku se zahraniční majetkovou účastí vydaného FMF dne 7.1.1991 č.j. 11/2-419/91 poř.č. 01729. Společenskou smlouvou o založení spol. s r.o. uzavřenou dne 2.1.1991. | 21.1.1991 | |
Kmenové jmění: 100.000,- Kč | 21.1.1991 - 25.2.1992 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.9.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
kovoobráběčství | 20.7.2004 |
pronájem nemovitostí a poskytování služeb s tím souvisejících | 20.7.2004 |
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní, provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti | 20.7.2004 |
reklamní a propagační činnost | 20.7.2004 |
kovoobrábění | 24.7.1995 - 20.7.2004 |
reklamní činnost | 16.9.1993 - 20.7.2004 |
měření v ochraně ovzduší a vzduchotechnice a posuzování vlivu škodlivin na životní prostředí | 16.9.1993 - 20.7.2004 |
silniční motorová doprava | 4.1.1993 - 20.7.2004 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.11.1992 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 3.11.1992 |
skladové práce | 3.11.1992 |
obchodní a zahraničně obchodní činnost, výrobní a zprostředkovatelská činnost, dále poradenská, konzultační a dopravní činnost | 25.2.1992 - 3.11.1992 |
obchodní a zahraničně obchodní činnost, výrobní a zprostředkovatelská činnost a leasing v oblasti spotřebního a potravinářského zboží, výpočetní a měřící techniky, dále poradenska konzultační a dopravní činnost | 21.1.1991 - 25.2.1992 |
jednatel | Ing. Čestmír Huf |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2004 |
Adresa | Pastviska 463, 76001 Zlín |
jednatel | ing. Jiří Šilhák |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.1995 do 20.7.2004 |
Adresa | Kúty 1942, Zlín |
jednatel | ing. Jaroslav Šilhák |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.1991 do 24.7.1995 |
Adresa | Tř. T. Bati 1040, Zlín |
jednatel | Ing. Jiří Šilhák |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.1992 do 5.5.1994 |
Adresa | Pfahlgrabenweg 8, Taunusstein |
jednatel | Ivo Šilhák |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.1992 do 5.5.1994 |
Adresa | Leasingstr. 30, Taunusstein Hahn |
prokurista | Ivo Šilhák |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.1991 do 25.2.1992 |
Adresa | Leasingstr. 30, Taunusstein Hahn |
IČO (identifikační číslo): | 15526461 |
---|---|
Jméno: | SICOM spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 1. 1991 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 1. 1991 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 24. 9. 2015 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 1. 1991 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 28. 4. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Čestmír Huf |
---|
IČO: | 15526461 |
---|---|
Firma: | SICOM spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 1. 1991 |
Sídlo: | Nábřeží 599, Zlín 76001 |
---|
Obrábění |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Silniční nákladní doprava |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |