SIALINI, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SIALINI, spol. s r.o. (27807959) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Komenského 3143/32, 74721 Kravaře. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 8. 2007 a je stále aktivní. SIALINI, spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SIALINI, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SIALINI, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 14. 8. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30257 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27807959 | |
Jméno: | SIALINI, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.8.2007 |
Zapsána dne: | 14.8.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.8.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 3143/32, Kravaře 74721, Česká republika | 17.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.3.2013 |
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 25.3.2013 |
reklamní činnost a marketing | 14.8.2007 - 25.3.2013 |
grafické práce a kresličské práce | 14.8.2007 - 25.3.2013 |
zprostředkování obchodu a služeb | 14.8.2007 - 25.3.2013 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 14.8.2007 - 25.3.2013 |
realitní činnost | 14.8.2007 - 25.3.2013 |
Jednatel | Ing. Radek Šmach |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 |
Adresa | Komenského 3143/32, 74721 Kravaře |
jednatel | Ing. Radek Šmach |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2012 do 17.10.2016 |
Adresa | Komenského 3143/32, 74721 Kravaře |
jednatel | Ing. Radek Šmach |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2007 do 13.11.2012 |
Adresa | Liptovská 974/30, 74706 Opava |
IČO (identifikační číslo): | 27807959 |
---|---|
Jméno: | SIALINI, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 8. 2007 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Komenského 3143/32, Kravaře 74721 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 8. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 3. 2013 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radek Šmach |
---|
IČO: | 27807959 |
---|---|
Firma: | SIALINI, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Kravaře |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 8. 2007 |
Sídlo: | Komenského 3143/32, Kravaře 74721 |
---|
Příprava tisku a digitálních dat |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |