SHS spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SHS spol. s r.o. v likvidaci (15046877) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Karla Lánského 185, 55101 Jaroměř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 6. 1991 SHS spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SHS spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SHS spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 12. 6. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9086 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15046877 | |
Jméno: | SHS spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.6.1991 |
Zapsána dne: | 12.6.1991 | |
Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 34 Cm 231/2023-12 ze dne 4. 4. 2024, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2024, se společnost zrušuje s likvidací a je jmenován likvidátor. | 19.6.2024 | |
Právní poměry - změna společenské smlouvy ze dne 28.5.1993. | 16.12.1993 - 5.11.2015 | |
Společnost s ručením omezeným byla založena uzavření společenské smlouvy dne 11.6.1991, podle zákona č. 103/90 Sb.. | 12.6.1991 - 5.11.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.6.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karla Lánského 185, Jaroměř 55101, Česká republika | 5.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Karla Lánského 185, Jaroměř 55101, Česká republika | 16.12.1993 - 5.11.2015 |
Adresa: | , Jaroměř , Česká republika | 12.6.1991 - 16.12.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej všetně zprostředkování obchodu a zahraničně - obchodní činnosti | 16.12.1993 - 30.8.2023 |
provádění průmyslových staveb | 16.12.1993 - 30.8.2023 |
provádění bytových a občanských staveb | 16.12.1993 - 30.8.2023 |
zprostředkování obchodu a zahraničně - obchodní činnosti | 16.12.1993 - 30.8.2023 |
stavební a montážní projekty, raalizace staveb, rekonstrukce výroba tepalně izolačních materiál' montáž, opravy a vyhodnocování měřící a regulační techniky pro snížení spotřeby tepla v budovách konzultační, poradenské, informační a servisní služby v oblasti snižování spotřeby tepelné energie nákup a prodej nemovitostí prodej a zásobování zbožím z vlastní výroby i nákupu od jiných organizací a dovozu obstaravatelské, zprostředkovatelské a poradenské služby | 12.6.1991 - 16.12.1993 |
provádění zahraničně obchodní činnosti /v souladu s par. 4 vyhl. č. 27/91 Sb./ inženýrsko-technické služby ve výpočetní technice zpracování dat, účetnictví, daňové poradenství konzultační, poradenské a informační služby v oblasti ekologie | 12.6.1991 - 16.12.1993 |
jednatel | Ing. Josef Havrda |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 |
Adresa | nám. Dukelských hrdinů 187, 55101 Jaroměř |
jednatel | Heinz Walter Schott |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno |
jednatel | Ing. Ota Svěcený |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 13.10.2022 |
Adresa | 41, 55101 Hořenice |
jednatel | Heinz Walter Schott |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 1.7.2022 |
Adresa | 1, 67922 Milonice |
jednatel | Heinz Walter Schott |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 27.2.2019 |
Adresa | 55, 67922 Milonice |
jednatel společnosti | ing. Josef Havrda |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.1991 do 5.11.2015 |
Adresa | Mandysova 1308/2, 50012 Hradec Králové |
jednatel společnosti | Heinz Walter Schott |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.1991 do 5.11.2015 |
Adresa | Moorenbrunner str. 18, Mürnberg 50 |
jednatel společnosti | Ing. Ota Svěcený |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.1991 do 5.11.2015 |
Adresa | 41, 55101 Hořenice |
IČO: | 15046877 |
---|---|
Firma: | SHS spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Jaroměř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 9. 1991 |
Sídlo: | Karla Lánského 185, Jaroměř 55101 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |