SHIMEX s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SHIMEX s.r.o. (62908511) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 1995 SHIMEX s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SHIMEX s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SHIMEX s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 1. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34674 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62908511 | |
Jméno: | S & B PFANDER spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.1.1995 |
Zapsána dne: | 20.1.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.1.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1020/19, Praha 11000, Česká republika | 16.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na Florenci 19, Praha 1 11000, Česká republika | 4.4.2011 - 16.4.2015 |
Adresa: | Sokolovská 201/270, Praha 9 , Česká republika | 5.1.1998 - 4.4.2011 |
Adresa: | U milosrdných 867/2, Praha 1 11000, Česká republika | 10.11.1995 - 5.1.1998 |
Adresa: | Čelakovského sady 4, Praha 1 11000, Česká republika | 20.1.1995 - 10.11.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.4.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.4.2011 - 17.8.2018 |
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb s pronájmem | 10.11.1995 - 4.4.2011 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/9 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného. | 20.1.1995 - 4.4.2011 |
jednatel | Ruslan Gavrov |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2015 do 28.7.2015 |
Adresa | Jižní 112, 14100 Praha 4 |
jednatel | Ruslan Gavrov |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2013 do 16.4.2015 |
Adresa | Jižní 112, 14100 Praha 4 |
jednatel | Šárka Sochorová |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2012 do 21.1.2013 |
Adresa | 17. listopadu 478, 43151 Klášterec nad ohří |
jednatel | Hanna Šimenková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2011 do 25.5.2012 |
Adresa | V ořeší 52/9, 16500 Praha 6 |
jednatel | Mag. Andreas Ruthensteiner |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2007 do 4.4.2011 |
Adresa | , Vídeň, Elisabethstraße 10/20, 1010 |
Jednatel | Stefan Pfander nar. 24.12.1943 |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.1998 do 29.3.2007 |
Adresa | Sokolovská 201/270, Praha 9 |
Jednatel | Stefan Pfander nar. 24.12.1943 |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.1997 do 14.9.1998 |
Adresa | Gončarenkova 12, Praha 4 |
Jednatel | Stefan Pfander |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1995 do 7.3.1997 |
Adresa | Gončarenkova 12, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 62908511 |
---|---|
Jméno: | SHIMEX s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 1. 1995 |
IČO: | 62908511 |
---|---|
Firma: | SHIMEX s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 1. 1995 |
Sídlo: | Na Florenci 1020/19, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |