SHIBA KLUB ČR, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SHIBA KLUB ČR, z.s. (70893691) je Spolek. Sídlí na adrese Jiříkovská 335/10, 66451 Šlapanice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SHIBA KLUB ČR, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SHIBA KLUB ČR, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SHIBA KLUB ČR, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8319 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70893691 | |
Jméno: | SHIBA KLUB ČR, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiříkovská 335/10, Šlapanice 66451, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Ing. Alena Záhorová | |
Ve funkci | od 7.12.2022 |
Adresa | 27, 75101 Tovačov |
Předseda a poradce chovu | Zdenka Entlerová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 |
Adresa | Jiříkovská 335/10, 66451 Šlapanice |
JUDr. Věra Skoumalová | |
Ve funkci | od 27.11.2020 |
Adresa | Bellova 375/19, 62300 Brno |
Eva Hrabcová | |
Ve funkci | od 27.11.2020 |
Adresa | 3, 78833 Malá Morava |
Ekonom | Monika Hlavničková |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2023 |
Adresa | 370, 33845 Strašice |
Ekonom | Monika Hlavničková |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 do 22.2.2023 |
Adresa | Jeseniova 518/23, 13000 Praha |
Ing. Alena Záhorová | |
Ve funkci | od 27.11.2020 do 7.12.2022 |
Adresa | Horní 316/1, 78313 Štěpánov |
člen výboru | Helena Felcmanová |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2015 do 27.11.2020 |
Adresa | 85, 27731 Malý Újezd |
člen výboru | Věra Skoumalová |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2015 do 27.11.2020 |
Adresa | Bellova 375/19, 62300 Brno |
poradce chovu | Hana Petrusová |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2015 do 27.11.2020 |
Adresa | 43, 39174 Želeč |
ekonom | Monika Hlavničková |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2015 do 27.11.2020 |
Adresa | Jeseniova 518/23, 13000 Praha |
předseda | Zdenka Entlerová |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2015 do 27.11.2020 |
Adresa | Jiříkovská 335/10, 66451 Šlapanice |
IČO: | 70893691 |
---|---|
Firma: | SHIBA KLUB ČR, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Šlapanice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 12. 2000 |
Sídlo: | Jiříkovská 335/10, Šlapanice 66451 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |